EP3675802 - COMPOSITIONS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX COMPRENANT DES PARTICULES ANTIMICROBIENNES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NOBIO LTD. 8 Hamatechet Street P.O. Box 5052 Kadima 6092000 / IL | [2024/21] |
Précédent [2020/28] | Pour tous les Etats désignés Nobio Ltd. 20 Hamagshimim Street P.O. Box 6725 4934829 Petach-Tikva / IL | Inventeur(s) | 01 /
ZALTSMAN, Nathan Lachish 12 Apartment 127 3825149 Hadera / IL | 02 /
WEISS, Ervin I. Asirai Zion 27 4634522 Herzliya / IL | [2020/28] | Mandataire(s) | Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP The Gridiron Building One Pancras Square London N1C 4AG / GB | [2020/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18850719.8 | 30.08.2018 | [2020/28] | WO2018IL50969 | Numéro de priorité, date | US201762551806P | 30.08.2017 Format original publié: US 201762551806 P | US201762551813P | 30.08.2017 Format original publié: US 201762551813 P | US201862644604P | 19.03.2018 Format original publié: US 201862644604 P | [2020/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019043713 | Date: | 07.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3675802 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.03.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IL | 07.03.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2021 | Classification | IPC: | A61K6/69, A01N33/12, A01N33/04, A61K8/25, A61L15/44, A61L27/54, A61L31/16, A61Q11/00, C08F292/00, C08K9/04, A61K6/80, A61K8/02, A61K8/41, A61L24/00, A61L26/00, C01B33/12, A61K6/54, C08K9/06, C08K9/08, // C08K3/36 | [2021/09] | CPC: |
A61K6/54 (EP,CN);
A01N25/02 (CN,US);
A01N25/26 (CN,US);
A01N25/10 (CN,US);
A01N33/02 (CN,US);
A01N33/04 (EP,CN,US);
A01N33/12 (EP,CN,US);
A01P1/00 (CN);
A41D13/00 (CN);
A41D31/30 (CN);
A43B1/00 (CN);
A61K6/69 (EP,CN,US);
A61K6/80 (EP,CN,US);
A61K8/0241 (EP,CN,US);
A61K8/25 (EP,CN,US);
A61K8/416 (EP,CN,US);
A61L15/44 (EP,US);
A61L24/0015 (EP,US);
A61L24/0089 (US);
A61L26/0066 (EP,US);
A61L27/446 (US);
A61L27/54 (EP,US);
A61L31/16 (EP,CN,US);
A61Q11/00 (EP,CN,US);
B65D81/28 (CN,US);
C01B33/126 (EP,CN,US);
C01B33/18 (EP,CN);
C08F251/00 (US);
C08F257/02 (US);
C08F265/04 (US);
C08F271/00 (US);
C08F292/00 (EP,US);
C08K3/22 (US);
C08K3/36 (EP,US);
C08K9/04 (EP,US);
C08K9/06 (EP);
C08K9/08 (EP);
A61K2800/57 (EP,CN,US);
A61L2300/404 (EP,CN,US);
| C-Set: |
A01N33/04, A01N25/10, A01N25/26 (US,CN,EP);
A01N33/12, A01N25/10, A01N25/26 (US,EP,CN);
C08F292/00, C08F220/14 (US,EP);
C08K9/04, C08L33/12 (EP,US); |
Précédent IPC [2020/28] | A61K6/093, A61K31/14, C08L33/02, A01N33/12, A01N33/04, A01N33/06, A61P31/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/28] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN UND MEDIZINISCHE VORRICHTUNGEN MIT ANTIMIKROBAKTERIELLEN PARTIKELN | [2020/28] | Anglais: | COMPOSITIONS AND MEDICAL DEVICES COMPRISING ANTI-MICROBIAL PARTICLES | [2020/28] | Français: | COMPOSITIONS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX COMPRENANT DES PARTICULES ANTIMICROBIENNES | [2020/28] | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2020 | Taxe de recherche payée | 30.03.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/28] | 06.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US2010004202 (CHISHOLM BRET JA [US], et al) [X] 1-3,6-10,12-14 * abstract * * paragraph [0005] * * Schemes 1 and 2 * * claims 1-10 * [Y] 1-15 [I] 4,5,9,11,15; | [E]EP3419421 (NOBIO LTD [IL], et al) [E] 1-3,6-15 * paragraphs [0129] - [0130] - [ 165] ** claims 1, 13-15, 21, 25, 26, 32, 34, 36, 56 *; | [Y] - QINGXING XU ET AL, "Polyurethane-coated silica particles with broad-spectrum antibacterial properties", POLYMER CHEMISTRY, (20150105), vol. 6, no. 11, doi:10.1039/C4PY01455C, ISSN 1759-9954, pages 2011 - 2022, XP055183822 [Y] 1-15 * abstract * * Scheme 2 * * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C4PY01455C | [A] - SONG J ET AL, "Bacterial adhesion inhibition of the quaternary ammonium functionalized silica nanoparticles", COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, ELSEVIER AMSTERDAM, NL, vol. 82, no. 2, ISSN 0927-7765, (20101020), pages 651 - 656, (20101020), XP027524969 [A] 1-15 * abstract * * Scheme 1 * | Recherche internationale | [X]US2010004202 (CHISHOLM BRET JA [US], et al) [X] 1-26 * Whole document, especially Claim 9 and Tables 1-8 *; | [X]WO2011036031 (UNILEVER NV [NL], et al) [X] 1-26 * Whole document, especially Pages 7-8; Claims 1, 4, 6, 9, 10 and 13; Tables 1 and 3; Examples 1 and 2. *; | [PX]WO2017145167 (NOBIO LTD [IL], et al) [PX] 1-26 * Whole document *; | [PX]WO2017145142 (NOBIO LTD [IL], et al) [PX] 1-26 * Whole document *; | [X] - PING LI et al., "Synergistic antibacterial effects of beta-lactam antibiotic combined with silver nanoparticles", Nanotechnology, vol. 16, no. 9, doi:doi:10.1088/0957-4484/16/9/082, (20050728), page 1912, (20050728), XP020091317 [X] 1-3 * Whole document, especially Figs 7, 9 and 10 * DOI: http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/16/9/082 | [X] - RICHTER AP et al., "An environmentally benign antimicrobial nanoparticle based on a silver- infused lignin core", Nature nanotechnology, vol. 10, no. 9, ISSN 1748-3387, (20150900), pages 817 - 823, (20150930), XP055580953 [X] 1-3 * Whole document, especially Fig. 2 and par. "Antimicrobial activity of EbNPs". * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2015.141 | [X] - MAJUMDAR P et al., "Synthesis and antimicrobial activity of quaternary ammonium- functionalized POSS (Q-POSS) and polysiloxane coatings containing Q-POSS", Polymer, vol. 50, no. 5, doi:doi:10.1016/j.polymer.2009.01.009, (20090223), pages 1124 - 33, (20090223), XP025952344 [X] 1-26 * Whole document, especially par. 2, Table 2 and Figs 2-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2009.01.009 | [X] - SONG J et al., "Bacterial adhesion inhibition of the quaternary ammonium functionalized silica nanoparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (20110201), vol. 82, no. 2, pages 651 - 6, XP027524969 [X] 1-26 * Whole document, especially Page 651, Scheme 1, Fig. 3 and Abstract. * | [X] - MELO LD et al., "Antimicrobial particles from cationic lipid and polyelectrolytes", Langmuir, (20100625), vol. 26, no. 14, doi:10.1021/la101500s, ISSN 0743-7463, pages 12300 - 12306, XP055580961 [X] 1-26 * Whole document, especially Table 1, Figs. 3 and 4, pages 12304-5 and Abstract. * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/la101500s | [X] - HYUNG WOO KIM et al., "Imparting durable antimicrobial properties to cotton fabrics using alginate-quaternary ammonium complex nanoparticles", Carbohydrate polymers, (20100317), vol. 79, no. 4, pages 1057 - 1062, XP026851369 [X] 1-26 * Whole document, especially Figs. 2 and 4, Table 2. * | [X] - CARPENTER AW et al., "Dual action antimicrobials: nitric oxide release from quaternary ammonium-functionalized silica nanoparticles", Biomacromolecules, (20120921), vol. 13, no. 10, doi:doi:10.1021/bm301108x, pages 3334 - 42, XP055381280 [X] 1-26 * Whole document, especially Scheme 1, Fig. 4 and CONCLUSIONS. * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bm301108x | [X] - YUJI PU et al., "Synthesis and antibacterial study of sulfobetaine/quaternary ammonium- modified star-shaped poly [2-(dimethylamino) ethyl methacrylate] -based copolymers with an inorganic core", Biomacromolecules, (20161206), vol. 18, no. 1, doi:10.1021/acs.biomac.6b01279, ISSN 1525-7797, pages 44 - 55, XP055580967 [X] 1-26 * Scheme t Tables - and Abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.6b01279 | [X] - PENG LI et al., "A polycationic antimicrobial and biocompatible hydrogel with microbe membrane suctioning ability", Nature materials, vol. 10, no. 2, doi:doi:10.1038/nmat2915, (20101212), pages 149 - 156, XP055293738 [X] 1-26 * Whole document, especially Fig. 1 and Tables 1-2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2915 | [PX] - ZALTSMAN N et al., "Surface-modified nanoparticles as anti-biofilm filler for dental polymers", PloS one, (20171215), vol. 12, no. 12, doi:10.1371/journal.pone.0189397, page e0189397, XP055580971 [PX] 1-26 * Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0189397 | [A] - BEYTH N et al., "Antibacterial activity of dental composites containing quaternary ammonium polyethylenimine nanoparticles against Streptococcus mutans", Biomaterials, (20060701), vol. 27, no. 21, doi:doi:10.1016/j.biomaterials.2006.03.003, pages 3995 - 4002, XP025097581 [A] 1-26 * Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.03.003 | [A] - YUDOVIN-FARBER I et al., "Quaternary ammonium polyethyleneimine: antibacterial activity", Journal of nanomaterials, (20100120), vol. 2010, ISSN 1687-4110, pages 1 - 11, XP055441611 [A] 1-26 * Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2010/826343 | [A] - BEYTH S et al., "Antibacterial activity of bone cement containing quaternary ammonium polyethyleneimine nanoparticles", Journal of Antimicrobial Chemotherapy, (20131111), vol. 69, no. 3, doi:10.1093/jac/dkt441, pages 854 - 855, XP055580975 [A] 1-26 * Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkt441 |