EP3684067 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE ET DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'IMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.02.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.10.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Group Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2021/30] |
Précédent [2020/30] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TAKAHASHI, Ryohei c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
HIRABAYASHI, Mitsuhiro c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 03 /
KATSUMATA, Mitsuru c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 04 /
HAMADA, Toshiya c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2020/30] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/30] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18855349.9 | 31.08.2018 | [2020/30] | WO2018JP32327 | Numéro de priorité, date | JP20170177382 | 15.09.2017 Format original publié: JP 2017177382 | [2020/30] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019054203 | Date: | 21.03.2019 | Langue: | JA | [2019/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3684067 | Date: | 22.07.2020 | Langue: | EN | [2020/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3684067 | Date: | 16.03.2022 | Langue: | EN | [2022/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.03.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2020 | Classification | IPC: | H04N21/81, H04N21/845, H04N21/218, H04N21/4402, H04N21/854 | [2020/30] | CPC: |
H04N21/816 (EP,KR);
H04N21/435 (KR);
G06T17/20 (US);
G06F16/16 (US);
G06F16/93 (US);
G06T19/003 (EP);
H04N19/423 (KR);
H04N19/597 (KR);
H04N19/70 (KR);
H04N21/21805 (EP);
H04N21/235 (KR);
H04N21/438 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG UND DATEIERZEUGUNGSVORRICHTUNG | [2020/30] | Anglais: | IMAGE PROCESSING DEVICE AND FILE GENERATION DEVICE | [2020/30] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE ET DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'IMAGE | [2020/30] | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2020 | Traduction produite | 23.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2020 | Taxe de recherche payée | 23.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/30] | 20.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22152663.5 / EP4017017 | Opposition(s) | 19.12.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.08.2018 | AL | 16.03.2022 | AT | 16.03.2022 | CY | 16.03.2022 | CZ | 16.03.2022 | DK | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | ES | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | HR | 16.03.2022 | IT | 16.03.2022 | LT | 16.03.2022 | LV | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | MK | 16.03.2022 | NL | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | RS | 16.03.2022 | SE | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SK | 16.03.2022 | SM | 16.03.2022 | TR | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | NO | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | IS | 16.07.2022 | PT | 18.07.2022 | BE | 31.08.2022 | CH | 31.08.2022 | FR | 31.08.2022 | GB | 31.08.2022 | IE | 31.08.2022 | LI | 31.08.2022 | LU | 31.08.2022 | [2024/29] |
Précédent [2024/27] | HU | 31.08.2018 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
MK | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
GB | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2024/24] | HU | 31.08.2018 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
GB | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
GB | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
GB | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
IE | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
LU | 31.08.2022 | ||
Précédent [2023/16] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 16.03.2022 | |
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Précédent [2022/44] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 16.03.2022 | |
NO | 16.06.2022 | Citations: | Recherche | [XA]WO2017145757 (SONY CORP [JP]) [X] 1,3-11,13-20 * paragraphs [0049] - [0050] * [A] 2,12; | [XP]GB2554877 (CANON KK [JP]) [XP] 1,3-11,13-20 * figures 6a-6d *; | [A] - ZHENHUAN GAO ET AL, "OmniViewer", MULTIMEDIA, ACM, 2 PENN PLAZA, SUITE 701 NEW YORK NY 10121-0701 USA, (20151013), doi:10.1145/2733373.2807971, ISBN 978-1-4503-3459-4, pages 801 - 802, XP058076956 [A] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2733373.2807971 | [A] - Kostas Kapetanakis, "WEB-3D REAL-TIME ADAPTATION FRAMEWORK BASED ON MPEG-DASH", Thesis, (20140101), pages 1 - 106, URL: http://medialab.teicrete.gr/media/thesis/Kapetanakis_thesis.pdf, (20190425), XP055583554 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - Ye-Kui Wang ET AL, "Carriage of AVC based 3D video excluding MVC", MPEG 110-Strasbourg, (20141024), pages 1 - 126, URL: https://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/parts/docs/w14837-v2-w14837.zip, (20200131), XP055663853 [A] 1-20 * the whole document * | [I] - LUCIA D 'ACUNTO ET AL, "MPD signalling of 360 content properties for VR applications", 115. MPEG MEETING; 30-5-2016 - 3-6-2016; GENEVA; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), (20160525), no. m38605, XP055327831 [I] 1-20 * table 1 * | [I] - INDUSTRY FORUM, "VR Industry Forum", (20170912), 3GPP DRAFT; VRIF DRAFT GUIDELINES (V0.0DRAFT10 2017-09-12), 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG4_CODEC/TSGS4_95/Docs/, (20171008), XP051361509 [I] 1-20 * paragraph [5.5.4.2.2.] * | Recherche internationale | [XYA] - WANG Ye-Kui et al , "Carriage of AVC based 3D video excluding MVC", (20141024), pages 1 - 126, MPEG 110-Strasbourg, URL: https://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/parts/docs/w14837-v2- w14837.zip, (20180928), XP055663853 [X] 1, 11 * .Especially, see Sections 3.2 and 4.1 and 7.1 and 7.6.1 and 7.6.2 and 7.6.3.1.3 and 7.7.3 and 7.7.4 and 7.7.5.3; table 5 in section 7.2. * [Y] 3-2, 10,13- 16, 20 [A] 2, 7-9, 12, 17-19 | [Y] - 3GPP, "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.234 version 14.0.0 Release 14) ", 3GPP TS 26.234 v14.0.0, (20170401), pages 1 - 4, XP055663869 [Y] 3-6, 13-16 * . Especially, see Section 7.4.4. * | [Y] - KAPETANAKIS, K., "WEB-3D REAL-TIME ADAPTATION FRAMEWORK BASED ON MPEG-DASH", (20140101), pages 1 - 106, Thesis, URL: http://medialab.teicrete.gr/media/the sis/Kapetanakis_thesis.pdf, (20180927), XP055583554 [Y] 10, 20 * .Especially, see "qualityRanking" in table 7 and in fig. 32 and 33. * |