EP3686508 - UNITÉ INTÉRIEURE MONTÉE AU PLAFOND, POUR CLIMATISEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.03.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2020/31] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Sujung 51 Gasan digital 1 ro Geumchun-gu Seoul 08592 / KR | 02 /
YUN, Hyeongnam 51 Gasan digital 1 ro Geumchun-gu Seoul 08592 / KR | [2020/31] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18859846.0 | 20.09.2018 | [2020/31] | WO2018KR11164 | Numéro de priorité, date | KR20170121408 | 20.09.2017 Format original publié: KR 20170121408 | [2020/31] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019059682 | Date: | 28.03.2019 | Langue: | KO | [2019/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3686508 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | [2020/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3686508 | Date: | 22.11.2023 | Langue: | EN | [2023/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 28.03.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.10.2021 | Classification | IPC: | F24F13/14, F24F1/00, F24F11/65, F24H4/06, F24F11/61, F24F1/0011, F24F1/0047, F24F11/79, F24F13/06 | [2021/47] | CPC: |
F24F1/0011 (EP,KR);
F24F13/1426 (KR);
F24F1/0047 (EP);
F24F11/61 (EP);
F24F11/65 (EP);
F24F11/79 (EP);
F24F13/14 (EP);
F24F13/1413 (EP);
F24F13/06 (EP);
|
Précédent IPC [2020/31] | F24F13/14, F24F1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DECKENMONTIERTE INNENRAUMEINHEIT FÜR EINE KLIMAANLAGE | [2020/31] | Anglais: | CEILING-MOUNTED INDOOR UNIT FOR AIR CONDITIONER | [2020/31] | Français: | UNITÉ INTÉRIEURE MONTÉE AU PLAFOND, POUR CLIMATISEUR | [2020/31] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2020 | Traduction produite | 20.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2020 | Taxe de recherche payée | 20.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/31] | 16.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 12.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23210488.5 / EP4321818 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.11.2023 | CZ | 22.11.2023 | DK | 22.11.2023 | EE | 22.11.2023 | ES | 22.11.2023 | HR | 22.11.2023 | IT | 22.11.2023 | LT | 22.11.2023 | LV | 22.11.2023 | NL | 22.11.2023 | PL | 22.11.2023 | RO | 22.11.2023 | RS | 22.11.2023 | SE | 22.11.2023 | SK | 22.11.2023 | SM | 22.11.2023 | BG | 22.02.2024 | NO | 22.02.2024 | GR | 23.02.2024 | IS | 22.03.2024 | PT | 22.03.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 22.11.2023 | |
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 23.02.2024 | |
IS | 22.03.2024 | Citations: | Recherche | [A]JP2015068603 (DAIKIN IND LTD); | [A]EP3029385 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]); | [A]KR20160101848 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) | Recherche internationale | [A]JP2009222302 (PANASONIC CORP); | [A]JP2010060223 (SHARP KK); | [A]KR20110057458 (KIM SOON CHEUL [KR]); | [A]KR20140101284 (PANASONIC CORP [JP]); | [A]KR20170000386 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | par le demandeur | KR100679838B |