EP3694696 - CADRE MODULAIRE DE CHARNIÈRE D'ASSEMBLAGE DANS LE MOULE D'UN SYSTÈME AÉRONAUTIQUE ACTIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.08.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2024 | Demande réputée retirée | publié le 18.09.2024 [2024/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Magna Exteriors Inc. 50 Casmir Court Concord, Ontario L4K 4J5 / CA | [2020/34] | Inventeur(s) | 01 /
LINDBERG, Braendon 1256 Queens Dr. Oxford Michigan 48371 / US | 02 /
PARPART, Ross J. 358 Ivy Lane Troy Michigan 48098 / US | 03 /
POVINELLI, Anthony J. 179 Tillson Street Romeo Michigan 48065 / US | [2020/34] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [2020/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18865504.7 | 10.10.2018 | [2020/34] | WO2018IB57868 | Numéro de priorité, date | US201762570391P | 10.10.2017 Format original publié: US 201762570391 P | [2020/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019073422 | Date: | 18.04.2019 | Langue: | EN | [2019/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3694696 | Date: | 19.08.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.04.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 18.04.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2020 | Classification | IPC: | B60K11/08, B29C45/00, B29C45/16, // B29C45/06, B29L31/22, B29L31/30, B29L31/00 | [2020/47] | CPC: |
B29C45/0017 (EP,US);
B29C45/006 (EP);
B29C45/0081 (EP);
B29C45/14336 (US);
B29C2045/0065 (EP,US);
B29C2045/0068 (EP);
B29C2045/1601 (EP,US);
B29C2045/1659 (EP);
B29C45/06 (EP);
B29L2031/22 (EP);
B29L2031/3055 (EP);
B29L2031/779 (EP);
|
Précédent IPC [2020/34] | B29C45/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] | Titre | Allemand: | MODULARER RAHMEN FÜR EIN AKTIVES AERO-SYSTEM MIT IN EINER FORM MONTIERTEM SCHARNIER | [2020/34] | Anglais: | ACTIVE AERO SYSTEM IN-MOLD ASSEMBLY HINGE MODULAR FRAME | [2020/34] | Français: | CADRE MODULAIRE DE CHARNIÈRE D'ASSEMBLAGE DANS LE MOULE D'UN SYSTÈME AÉRONAUTIQUE ACTIF | [2020/34] | Entrée dans la phase régionale | 04.05.2020 | Taxe nationale de base payée | 04.05.2020 | Taxe de recherche payée | 04.05.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.05.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/34] | 05.05.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.12.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.03.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.05.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/38] | 24.05.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2023 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB1554635 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]DE3340122 (FICKENSCHER & CO GMBH WERKZEUG [DE]); | [XYI]DE29610691U (JOKEY PLASTIK WIPPERFUERTH [DE]); | [Y]WO2007054235 (ABATE BASILIO & C S N C [IT], et al); | [XI]DE102012221698 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]); | [Y]CN105538600 (ACOT TOOLING (XIAMEN) CO LTD); | [Y]CN106240345 (TIANJIN AOLIDASEN MOULD CO LTD) | Recherche internationale | [A]US6854768 (ELDER JACK E [US]); | [X]US2005150087 (LYDAN ROBERT [CA]); | [A]CN105538600 (ACOT TOOLING (XIAMEN) CO LTD) |