EP3703556 - TIMBRES PERSONNALISABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.04.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LifeSignals, Inc. 39355 California Street Suite 303 Fremont, CA 94538 / US | [2020/37] | Inventeur(s) | 01 /
MAGAR, Surendar 39355 California Street Suite 305 Fremont California 94538 / US | [2020/37] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2023/37] |
Précédent [2020/37] | J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18874368.6 | 30.10.2018 | [2020/37] | WO2018US58290 | Numéro de priorité, date | US201762579309P | 31.10.2017 Format original publié: US 201762579309 P | [2020/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019089652 | Date: | 09.05.2019 | Langue: | EN | [2019/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3703556 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.05.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3703556 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | EN | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.05.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2021 | Classification | IPC: | A61B5/00 | [2020/37] | CPC: |
A61B5/0022 (EP,US);
A61B5/6833 (EP,US);
A61B5/00 (EP);
A61B5/0205 (EP);
A61B5/02055 (US);
A61B5/112 (US);
A61B5/14542 (US);
A61B5/165 (US);
A61B5/4818 (US);
A61B5/4875 (US);
A61B5/681 (US);
A61B5/7264 (US);
A61B5/742 (US);
A61B7/04 (US);
G16H40/67 (EP);
A61B2503/04 (US);
A61B2503/08 (US);
A61B2503/40 (US);
A61B2560/0412 (EP);
A61B2560/0443 (US);
A61B2560/045 (EP);
A61B2562/0219 (US);
A61B5/02405 (US);
A61B5/0245 (US);
A61B5/0816 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANPASSBARE PFLASTER | [2020/37] | Anglais: | CUSTOMIZABLE PATCHES | [2020/37] | Français: | TIMBRES PERSONNALISABLES | [2020/37] | Entrée dans la phase régionale | 13.05.2020 | Taxe nationale de base payée | 13.05.2020 | Taxe de recherche payée | 13.05.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.05.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/37] | 17.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 01.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.09.2023 | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | MC | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | LU | 30.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/32] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/30] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Précédent [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2012030547 (RAPTIS MARK [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0035] *; | [I]US2013060098 (THOMSEN ERIK V [DK], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0053] , [ 120] - [0126] - [ 170] - [0175] - [ 184] *; | [I]US2014213876 (BANET MATT [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0056] - [0061] * | Recherche internationale | [A]US2008167535 (STIVORIC JOHN M [US], et al) [A] 1-29 * , entire document. *; | [Y]US2009051544 (NIKNEJAD ALI [US]) [Y] 11 * , entire document, especially; para [0003]. *; | [A]US2011028814 (PETERSEN ETHAN [US], et al) [A] 1-29 * , entire document. *; | [Y]US2011172545 (GRUDIC GREGORY ZLATKO [US], et al) [Y] 26 * ,entire document, especially; para [0011], [0030], [0031]. *; | [A]US2016029906 (TOMPKINS KIM [US], et al) [A] 1-29* , entire document. *; | [Y]US2017080207 (PEREZ RAUL E [US], et al) [Y] 4-9, 20-24, 26, 27 * , entire document, especially; para [0029], [0275], [0526], [0540], [0542], [0543], [0560], [0614], [0615], [0620], [0625], [0627]-[0629]. *; | [XY]US2017258402 (ACQUISTA ANGELO JOSEPH [US], et al) [X] 1-3, 10, 12-19, 25, 28, 29 * , entire document, especially; para [0007], [0008], [0011], [0013], [0040], [0041], [0044], [0045], [0047], [0050], [0059], [0060], [0061], [0076], [0083]. * [Y] 4-9, 11, 20-24, 26, 27 | par le demandeur | US2017258402 |