EP3713136 - PROCÉDÉ D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION DE SIGNAL DE RÉFÉRENCE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.03.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2020/39] | Inventeur(s) | 01 /
KO, Hyunsoo IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-Gu Seoul 06772 / KR | 02 /
KIM, Kijun IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-Gu Seoul 06772 / KR | 03 /
YOON, Sukhyon IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-Gu Seoul 06772 / KR | 04 /
KIM, Eunsun IP Center LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil Seocho-Gu Seoul 06772 / KR | 05 /
KIM, Byounghoon IP Center, LG Electronics Inc 19, Yangjae-daero 11-gil Seocho-Gu, Seoul 06772 / KR | [2020/39] | Mandataire(s) | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/39] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18878660.2 | 16.11.2018 | [2020/39] | WO2018KR14133 | Numéro de priorité, date | US201762587495P | 17.11.2017 Format original publié: US 201762587495 P | US201862739007P | 28.09.2018 Format original publié: US 201862739007 P | [2020/39] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019098769 | Date: | 23.05.2019 | Langue: | KO | [2019/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3713136 | Date: | 23.09.2020 | Langue: | EN | [2020/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 23.05.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.08.2021 | Classification | IPC: | H04W36/00, // H04L5/00 | [2021/39] | CPC: |
H04W36/0094 (EP);
H04L5/0048 (US);
H04L5/005 (EP);
H04L5/0051 (EP);
H04L5/0053 (EP);
H04W24/08 (US);
H04W36/04 (US);
H04W36/249 (EP,US);
H04W56/001 (US);
H04L5/0007 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/39] | H04L5/00, H04W24/10, H04W36/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/39] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM SENDEN UND EMPFANGEN EINES REFERENZSIGNALS UND VORRICHTUNG DAFÜR | [2020/39] | Anglais: | METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING REFERENCE SIGNAL AND DEVICE THEREFOR | [2020/39] | Français: | PROCÉDÉ D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION DE SIGNAL DE RÉFÉRENCE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2020/39] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2020 | Traduction produite | 15.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2020 | Taxe de recherche payée | 15.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/39] | 26.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2017289831 (PARK JONGHYUN [KR], et al); |