09.02.2024
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
18.04.2023
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
10.03.2023
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
20.02.2023
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
20.02.2023
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
20.02.2023
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
4
20.02.2023
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
4
20.02.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
09.01.2023
Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
1
09.01.2023
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
09.01.2023
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
09.01.2023
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
09.01.2023
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
114
09.01.2023
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
114
07.10.2022
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
07.10.2022
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
07.10.2022
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
8
07.10.2022
Revendications
Recherche / Examen
4
07.10.2022
Description
Recherche / Examen
8
07.10.2022
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
07.10.2022
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
14.06.2022
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
14.06.2022
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
21.04.2022
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
21.04.2022
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
21.04.2022
Revendications
Recherche / Examen
6
21.04.2022
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
21.04.2022
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
3
31.01.2022
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
31.01.2022
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
25.11.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.11.2021
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
25.11.2021
Revendications
Recherche / Examen
6
25.11.2021
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
25.11.2021
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
28.07.2021
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
28.07.2021
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
22.07.2021
Début d'examen
Recherche / Examen
1
28.05.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
28.05.2021
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
6
28.05.2021
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
28.05.2021
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
28.05.2021
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
1
28.05.2021
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
4
28.05.2021
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
01.12.2020
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
13.11.2020
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
13.11.2020
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
3
13.11.2020
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
13.11.2020
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
2
02.11.2020
Début de recherche
Recherche / Examen
1
19.08.2020
Notification relative à la publication à venir
Recherche / Examen
2
28.07.2020
Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur
Recherche / Examen
1
22.07.2020
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
03.07.2020
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.07.2020
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.07.2020
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.07.2020
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
03.07.2020
Confirmation de la date effective de traitement anticipé
Recherche / Examen
1
29.06.2020
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
6
29.06.2020
Traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
8
09.06.2020
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
09.06.2020
Abrégé
Recherche / Examen
1
09.06.2020
Revendications
Recherche / Examen
5
09.06.2020
Description
Recherche / Examen
86
09.06.2020
Dessins
Recherche / Examen
24
09.06.2020
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
24.04.2020
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
09.07.2019
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
65
20.06.2019
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
20.06.2019
Copie de la traduction du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
20.06.2019
Pamphlet de la publication internationale
Recherche / Examen
70