EP3723488 - BACTÉRIOCINES THÉRAPEUTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bactoclear Holdings Pte Ltd. 1 Robinson Road 17-00 AlA Tower Singapore 048542 / SG | Pour tous les Etats désignés Ambady, Anisha Abhiram, 155, D. Krishnappa Layout N. Nagenahalli Kothanur Post Karnataka Bengaluru 560077 / IN | [2020/43] | Inventeur(s) | 01 /
APPAIAH, Chemira Biddappa No. A3, Murthy Elegance, Vyalikaval HBCS Nagavara Karnataka, Bengaluru 560045 / IN | 02 /
BALASUBRAMANIAN, Deepak G1 Gururaghav Apts, Rajarajeshwari Nagar Rajakilpakam, Tamil Nadu Chennai 600073 / IN | 03 /
PAUL, Vivek Daniel B107, Sobha Jade, Jakkur Karnataka, Bengaluru 560064 / IN | 04 /
SARAVANAN, R. Sanjeev No. 77, Saravana Nivas, 3rd Cross Ganesha Temple Street Dinnur, R.T.Nagar Karnataka, Bengaluru 560032 / IN | 05 /
SHARMA, Umender Kumar Flat No 203, Chalet, 2/2, 13th cross Malleshwaram Karnataka, Bengaluru 560003 / IN | 06 /
AMBADY, Anisha Abhiram, No. 155, D. Krishnappa Layout N. Nagenahalli, Kothanur Post Karnataka, Bengaluru 560077 / IN | [2020/43] | Mandataire(s) | Geling, Andrea ZSP Patentanwälte PartG mbB Hansastraße 32 80686 München / DE | [2020/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18889717.7 | 13.12.2018 | [2020/43] | WO2018IN50837 | Numéro de priorité, date | IN201741045069 | 14.12.2017 Format original publié: IN201741045069 | [2020/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019116392 | Date: | 20.06.2019 | Langue: | EN | [2019/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3723488 | Date: | 21.10.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.06.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 20.06.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2021 | Classification | IPC: | A61K38/16, A61K38/43, A61K38/50, A61K39/085, A61K39/108, C07K14/195, C07K14/21, C07K14/245 | [2021/42] | CPC: |
A61K38/43 (EP,US);
A01N63/10 (US);
A01N63/50 (EP,US);
A61K38/164 (EP);
C07K14/195 (EP);
C07K14/21 (EP,US);
C07K14/24 (EP);
C07K14/245 (EP);
C07K14/26 (EP,US);
| C-Set: |
A61K38/43, A61K2300/00 (EP)
|
Précédent IPC [2020/43] | A01N63/02, A61K38/16, A61K38/43, A61K38/50, A61K39/085, A61K39/108, C07K14/195, C07K14/21, C07K14/245 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/43] | Titre | Allemand: | THERAPEUTISCHE BAKTERIOZINE | [2020/43] | Anglais: | THERAPEUTIC BACTERIOCINS | [2020/43] | Français: | BACTÉRIOCINES THÉRAPEUTIQUES | [2020/43] | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2020 | Taxe de recherche payée | 24.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/43] | 14.04.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.03.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.07.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2020 | 03   M06   Taxe payée le   01.03.2021 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]US2021163546 (AMBADY ANISHA [IN], et al) | Recherche internationale | [A]US7700729 (SCHOLL DEAN M [US], et al); | [A]US2013156737 (MOUGOUS JOSEPH [US], et al); | [XY]WO2016046218 (UNIV GLASGOW [GB]); | par le demandeur | US4458066 | US4683202 | EP0246864 | US4935349 | US5017478 | US5414085 | US5426039 | US6506602 | US6518065 | US6521453 | US6579678 | WO2007130655 | WO2016046218 | US2021163546 |