EP3744379 - CATHÉTER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.08.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.09.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.05.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.10.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASAHI INTECC CO., LTD. 3-100 Akatsuki-cho Seto-shi, Aichi 489-0071 / JP | [2020/49] | Inventeur(s) | 01 /
HORI, Takayuki c/o ASAHI INTECC CO., LTD. 1703, Wakita-cho Moriyama-ku Nagoya-shi, Aichi 463-0024 / JP | [2022/40] |
Précédent [2020/49] | 01 /
HORI, Takayuki c/o ASAHI INTECC CO., LTD., 1703, Wakita-cho, Moriyama-ku Nagoya-shi, Aichi 463-0024 / JP | Mandataire(s) | Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [2020/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18902025.8 | 26.01.2018 | [2020/49] | WO2018JP02562 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019146086 | Date: | 01.08.2019 | Langue: | JA | [2019/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3744379 | Date: | 02.12.2020 | Langue: | EN | [2020/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3744379 | Date: | 05.10.2022 | Langue: | EN | [2022/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 01.08.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2021 | Classification | IPC: | A61M25/00 | [2020/49] | CPC: |
A61M25/0068 (EP);
A61M25/005 (EP,KR);
A61M25/0138 (US);
A61M25/0023 (US);
A61M25/0045 (KR);
A61M25/0053 (US);
A61M25/0054 (KR);
A61M25/008 (EP,KR);
A61M25/09 (US);
A61B2017/22094 (EP);
A61M2025/0081 (KR);
A61M2025/09083 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KATHETER | [2020/49] | Anglais: | CATHETER | [2020/49] | Français: | CATHÉTER | [2020/49] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.2020 | Traduction produite | 25.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2020 | Taxe de recherche payée | 25.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.08.2020 | Requête en examen déposée [2020/49] | 10.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.07.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 05.10.2022 | AT | 05.10.2022 | CZ | 05.10.2022 | DK | 05.10.2022 | EE | 05.10.2022 | ES | 05.10.2022 | FI | 05.10.2022 | HR | 05.10.2022 | IT | 05.10.2022 | LT | 05.10.2022 | LV | 05.10.2022 | MC | 05.10.2022 | NL | 05.10.2022 | PL | 05.10.2022 | RO | 05.10.2022 | RS | 05.10.2022 | SE | 05.10.2022 | SI | 05.10.2022 | SK | 05.10.2022 | SM | 05.10.2022 | NO | 05.01.2023 | GR | 06.01.2023 | IE | 26.01.2023 | LU | 26.01.2023 | BE | 31.01.2023 | CH | 31.01.2023 | LI | 31.01.2023 | IS | 05.02.2023 | PT | 06.02.2023 | [2024/29] |
Précédent [2024/26] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
IT | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SI | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IE | 26.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SI | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IE | 26.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SI | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/43] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
LU | 26.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SK | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 05.10.2022 | |
AT | 05.10.2022 | ||
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 05.10.2022 | |
CZ | 05.10.2022 | ||
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RO | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AT | 05.10.2022 | |
DK | 05.10.2022 | ||
EE | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AT | 05.10.2022 | |
DK | 05.10.2022 | ||
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
SM | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/25] | AT | 05.10.2022 | |
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
HR | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
PL | 05.10.2022 | ||
RS | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
IS | 05.02.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 05.10.2022 | |
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
LV | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
GR | 06.01.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 05.10.2022 | |
ES | 05.10.2022 | ||
FI | 05.10.2022 | ||
LT | 05.10.2022 | ||
NL | 05.10.2022 | ||
SE | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
PT | 06.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 05.10.2022 | |
NL | 05.10.2022 | ||
NO | 05.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 05.10.2022 | Citations: | Recherche | [A]EP3025752 (ASAHI INTECC CO LTD [JP]) [A] 1-5* paragraph [0027] - paragraph [0039]; figures 1-2 *; | [A]US2016279383 (KANAZAWA YUYA [JP], et al) [A] 1-5 * paragraphs [0036] - [0037]; figures 4,6 *; | [A]JP2016179170 (ASAHI INTECC CO LTD) [A] 1-5 * see machine translation by EPO;; figures 14-15 * | Recherche internationale | [A]JP2014519376 [A] 1-5* , & GB 2511375 A, & WO 2012/158152 A1 & CN 102970945 A *; | [A]JP2016101194 (ASAHI INTECC CO LTD) [A] 1-5 * , & US 2016/0151078 A1, & EP 3025752 A1 & CN 105641799 A *; | [A]JP2016179170 (ASAHI INTECC CO LTD) [A] 1-5 * , & US 2016/0279383 A1, & EP 3072549 A1 & CN 105983168 A * | par le demandeur | JP2012147956 |