EP3706296 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FABRICATION D'UN INDUIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AISIN CORPORATION 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | [2022/08] |
Précédent [2020/37] | Pour tous les Etats désignés AISIN AW CO., LTD. 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi, 444-1192 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KOGA, Kiyotaka c/o AISIN AW CO., LTD., 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi 444-1192 / JP | 02 /
SUGIHARA, Tomotsugu c/o AISIN AW CO., LTD., 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi 444-1192 / JP | [2020/37] | Mandataire(s) | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | [2020/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18904106.4 | 14.12.2018 | [2020/37] | WO2018JP46096 | Numéro de priorité, date | JP20180014276 | 31.01.2018 Format original publié: JP 2018014276 | [2020/37] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019150789 | Date: | 08.08.2019 | Langue: | JA | [2019/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3706296 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3706296 | Date: | 07.08.2024 | Langue: | EN | [2024/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.08.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2021 | Classification | IPC: | H02K15/00, H02K15/06, H02K15/085, H02K3/12 | [2021/07] | CPC: |
H02K3/12 (EP,US);
H02K15/0031 (EP,US);
H02K15/0037 (US);
H02K15/0081 (EP);
H02K15/064 (EP,US);
H02K15/085 (EP,US);
Y10T29/49009 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2020/37] | H02K15/085, H02K3/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS | [2020/37] | Anglais: | METHOD FOR MANUFACTURING ARMATURE, AND DEVICE FOR MANUFACTURING ARMATURE | [2020/37] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FABRICATION D'UN INDUIT | [2020/37] | Entrée dans la phase régionale | 03.06.2020 | Traduction produite | 03.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 03.06.2020 | Taxe de recherche payée | 03.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/37] | 29.01.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.04.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.07.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2016172919 (HATTORI HIROYUKI [JP]); | [X]US2017040859 (LANGLARD NICOLAS [FR]); | [X]US2017133893 (BILTERYST PIERRE-YVES [FR], et al); | [E]EP3706295 (AISIN AW CO [JP]) | Recherche internationale | [A]JPS58112446 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [A]JPH10117455 (DENSO CORP); | [A]JP2006158044 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2009194999 (DENSO CORP); | [Y]JP2011120356 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2011205834 (AISIN AW CO); | [Y]JP2014217228 (HONDA MOTOR CO LTD); | [Y]JP2015023771 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]US2017040859 (LANGLARD NICOLAS [FR]) | par le demandeur | JP2015023771 |