EP3734174 - PROC& XC9;D& XC9; ET DISPOSITIF DE MISE EN & X152;UVRE DE COMMUNICATION POUR UNE UNIT& XC9; DE CONDITIONNEMENT D'AIR, SUPPORT DE STOCKAGE ET PROCESSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.01.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | [2020/45] | Inventeur(s) | 01 /
TANG, Jie West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 02 /
YE, Tieying West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 03 /
YU, Weiyou West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 04 /
WANG, Wencan West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 05 /
DENG, Zhongwen West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 06 /
LIU, Quanzhou West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 07 /
HUANG, Qiang West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 08 /
YANG, Du West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | 09 /
LI, Zhongzheng West Jinji Road Qianshan Zhuhai, Guangdong 519070 / CN | [2020/45] | Mandataire(s) | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2020/45] | Nevett, Duncan Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18907623.5 | 14.12.2018 | [2020/45] | WO2018CN121133 | Numéro de priorité, date | CN201810176093 | 02.03.2018 Format original publié: CN201810176093 | [2020/45] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019165825 | Date: | 06.09.2019 | Langue: | ZH | [2019/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3734174 | Date: | 04.11.2020 | Langue: | EN | [2020/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 06.09.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.2021 | Classification | IPC: | F24F11/56, H04B3/54, H04L5/00 | [2021/12] | CPC: |
F24F11/56 (EP,CN,US);
F24F11/46 (US);
F24F11/61 (EP,CN);
F24F11/64 (EP,CN);
F24F11/89 (US);
H04B3/54 (EP);
|
Précédent IPC [2020/45] | F24F11/56 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KOMMUNIKATIONSIMPLEMENTIERUNG UND VORRICHTUNG FÜR KLIMAANLAGE, SPEICHERMEDIUM UND PROZESSOR | [2020/45] | Anglais: | COMMUNICATION IMPLEMENTATION METHOD AND DEVICE FOR AIR CONDITIONING UNIT, STORAGE MEDIUM AND PROCESSOR | [2020/45] | Français: | PROC& XC9;D& XC9; ET DISPOSITIF DE MISE EN & X152;UVRE DE COMMUNICATION POUR UNE UNIT& XC9; DE CONDITIONNEMENT D'AIR, SUPPORT DE STOCKAGE ET PROCESSEUR | [2020/45] | Entrée dans la phase régionale | 30.07.2020 | Traduction produite | 30.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.07.2020 | Taxe de recherche payée | 30.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/45] | 09.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.05.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IA]US2001008391 (YUASA NAOKI [JP]) [I] 1-3,9-13 * paragraphs [0005] - [0014] * [A] 4-8; | [IA]CN104253631 (DAI HANLOU) [I] 1,10-13 * paragraphs [0002] - [0005] *[A] 2-9 |