EP3832949 - PROCÉDÉ DE SÉCURITÉ POUR RÉSEAU DE COMMUNICATION DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 23.09.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.05.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 23.09.2022 | Retrait de la demande | publié le 26.10.2022 [2022/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nouvenn Corporation 919 North Market Street, Suite 950 Wilmington, New Castle County, DE 19801 / US | Pour tous les Etats désignés Francisco, Mathieu Alameda dos Jasmins 35 Mossungue 81210-090 Curitiba / BR | [2021/23] | Inventeur(s) | 01 /
MATHIEU, Francisco Alameda dos Jasmins, 35, Mossungue 81210-090 Curitiba / BR | [2021/23] | Mandataire(s) | K&L Gates LLP Friedrichstraße 110 A 10117 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2021/23] | Díaz de Bustamante y Terminel, Isidro Arcade & Asociados C/ Isabel Colbrand, 6-5th floor 28050 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 18928574.5 | 29.07.2018 | [2021/23] | WO2018BR50263 | Langue de dépôt | PT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020024021 | Date: | 06.02.2020 | Langue: | PT | [2020/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3832949 | Date: | 09.06.2021 | Langue: | EN | [2021/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | BR | 06.02.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2022 | Classification | IPC: | H04L9/14, H04L9/08, H04L9/32 | [2022/13] | CPC: |
H04L9/0844 (EP);
H04L9/14 (EP,KR);
H04L63/045 (EP,US);
H04L63/061 (US);
H04L63/0869 (EP,US);
H04L9/0841 (KR);
|
Précédent IPC [2021/23] | H04L9/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR SICHERUNG EINES DATENKOMMUNIKATIONSNETZES | [2021/23] | Anglais: | METHOD FOR SECURING A DATA COMMUNICATION NETWORK | [2021/23] | Français: | PROCÉDÉ DE SÉCURITÉ POUR RÉSEAU DE COMMUNICATION DE DONNÉES | [2021/23] | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2021 | Traduction produite | 23.02.2021 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2021 | Taxe de recherche payée | 23.02.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/23] | 21.09.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2022 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A] - ABDELNASIR ALSHAMSI ET AL, "A Technical Comparison of IPSec and SSL", IACR, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CRYPTOLOGIC RESEARCH, (20041117), vol. 20041117:100733, pages 1 - 10, XP061001001 [A] 1-6 * abstract * * Sections 3 and 4 * | [A] - Biri Andreas, "Network Security Summary", (20180124), URL: https://n.ethz.ch/~abiri/download/Zusammenfassungen/Master/NetworkSecurity_Summary.pdf, (20220216), XP055892602 [A] 1-6 * page 1 - page 2 * | [A] - Terima Kasih, "NETWORK LAYER: IP SECURITY", School of Electrical Engineering, Telkom University, (20170503), URL: https://ridhanegara.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2017/05/CLO-3.2.-NetworkLayerSecurity-1.pdf, (20220216), XP055892619 [A] 1-6 * page 2 - page 25 * | Recherche internationale | [A]US7178025 (SCHEIDT EDWARD M [US], et al) [A] 1 e 2* Todo o documento *; | [X]US7730309 (ZIMMERMANN PHILIP R [US]) [X] 1 e 2 * Resumo, linha 61 da coluna 2 até linha 2 da coluna 3, linha 61 da coluna 9 até a linha 26 da coluna 14, e Figura 4 *; | [A]US8392699 (JONES JAMES C [US], et al) [A] 1 e 2 * Todo o documento *; | [X]EP1577736 (MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC [US]) [X] 1 e 2 * Parágrafos [0027], [0032], [0047-0052], [0067-0077], Figuras 1 e 4, Reivindicações 1, 3, 5 e 6 *; | [X] - E. S. I. HARBA, "Secure Data Encryption Through a Combination of AES, RSA and HMAC", Engineering Technology & Applied Science Research, vol. 7, no. 4, (20070800), pages 1781 - 1785, URL: https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/1272, XP055683577 [X] 1 e 2 | par le demandeur | US6185681 | US2002042875 | US2002112167 | US2004025018 | US6751729 | US6839759 | US2005033988 | US6885660 | US2006064750 | US7152160 | US7188180 | US7266842 | US7360083 | US7478427 | US7506368 | CN101710380 | CN101819618 | US8239531 | US2013298182 | US8705513 | CN104200176 |