14.10.2023 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.10.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.09.2022 |
Modification par le demandeur |
|
18.05.2022 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
13.05.2022 |
Changement - classification |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
13.05.2022 |
Changement - classification |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
07.01.2022 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 09.02.2022 [2022/06] |
07.01.2022 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 09.02.2022 [2022/06] |
16.10.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.08.2021 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 08.09.2021 [2021/36] |
06.08.2021 |
Requête en examen présentée |
publié le 08.09.2021 [2021/36] |
13.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.05.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.05.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.04.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.04.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.04.2021 |
Changement - mandataire |
|
23.04.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.01.2021 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
09.05.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.05.2020 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|