EP3875216 - DISPOSITIF DE TRANSPORT D'OUTIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.08.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Makino Milling Machine Co., Ltd. 3-19 Nakane 2-chome Meguro-ku Tokyo 152-8578 / JP | [2021/36] | Inventeur(s) | 01 /
SANO, Yuji c/o MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD., 3560-1, Katsuyama, Fujikawaguchiko-machi Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-0310 / JP | 02 /
KATSUMATA, Kenji c/o MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD., 3560-1, Katsuyama, Fujikawaguchiko-machi Minamitsuru-gun, Yamanashi 401-0310 / JP | [2021/36] | Mandataire(s) | McWilliams, David John Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2021/36] | McWilliams, David John Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18938436.5 | 31.10.2018 | [2021/36] | WO2018JP40592 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020090052 | Date: | 07.05.2020 | Langue: | JA | [2020/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3875216 | Date: | 08.09.2021 | Langue: | EN | [2021/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.05.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.2022 | Classification | IPC: | B23Q3/157, B23Q3/155 | [2022/24] | CPC: |
B23Q3/15722 (EP);
B23Q3/15773 (US);
B23Q3/15553 (US);
B23Q3/1572 (US);
B23Q3/15746 (EP);
B23Q2003/15532 (US);
B23Q2003/155404 (US);
B23Q2003/155418 (EP);
Y10S483/902 (US);
Y10T483/176 (US);
Y10T483/1776 (US);
Y10T483/1864 (US);
Y10T483/1882 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2021/36] | B23Q3/157 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/36] | Titre | Allemand: | WERKZEUGFÖRDERER | [2021/36] | Anglais: | TOOL CONVEYING DEVICE | [2021/36] | Français: | DISPOSITIF DE TRANSPORT D'OUTIL | [2021/36] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2021 | Traduction produite | 23.04.2021 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2021 | Taxe de recherche payée | 23.04.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.04.2021 | Requête en examen déposée [2021/36] | 30.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5554087 (HWANG YAW-DER [TW], et al) [A] 1 * figures 9-14; claim 9 *; | [A]JPH09300157 (MAKINO MILLING MACHINE) [A] 1,2 * paragraphs [0023] - [0024]; figures 1,5 *; | [A]US2004029691 (MAEDA MASAHIRO [JP]) [A] 1* figures 1-2; claim 1 * | Recherche internationale | [A]JPS62193739 (HITACHI SEIKI KK) [A] 1-2 * (Family: none) *; | [A]JPH09192966 (HITACHI SEIKI KK) [A] 1-2 * (Family: none) *; | [A]JP2003094273 (MAKINO MILLING MACHINE) [A] 1-2 * & US 2004/0029691 A1 & WO 2003/026839 A1 & EP 1439027 A1 *; | [A]US7604584 (WU CHI-CHUNG [TW], et al) [A] 1-2* (Family: none) * | par le demandeur | JPH09300157 |