EP3510931 - PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE D'UN COLLIMATEUR ET APPAREIL POUR ANALYSE AUX RAYONS X CONFIGURÉ POUR METTRE EN OEUVRE LE PROCÉDÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/29] | PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE D'UN COLLIMATEUR ET APPAREIL POUR ANALYSE AUX RAYONS X CONFIGURÉ POUR METTRE EN UVRE LE PROCÉDÉ | ||
[2023/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.11.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMS Giotto S.p.A. Via Sagittario 5 - Fraz. Pontecchio Marconi 40037 Sasso Marconi (Bologna) / IT | [2019/29] | Inventeur(s) | 01 /
VECCHIO, Sara Via Galileo Galilei 18 40033 CASALECCHIO DI RENO (Bologna) / IT | 02 /
VIGNOLI, Paolo Via Mascellaro 26C 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) / IT | 03 /
SALOMONI, Valerio Via De Ambris 25 40122 BOLOGNA / IT | [2019/29] | Mandataire(s) | Milli, Simone Bugnion S.p.A. Via di Corticella, 87 40128 Bologna / IT | [2023/01] |
Précédent [2019/29] | Falzoni, Davide Aldo Bugnion S.p.A. Via di Corticella, 87 40128 Bologna / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 19151336.5 | 11.01.2019 | [2019/29] | Numéro de priorité, date | IT20180000868 | 15.01.2018 Format original publié: IT201800000868 | [2019/29] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3510931 | Date: | 17.07.2019 | Langue: | EN | [2019/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3510931 | Date: | 04.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2019 | Classification | IPC: | A61B6/06, A61B6/00, A61B6/02 | [2019/29] | CPC: |
A61B6/06 (EP,US);
G01T7/005 (US);
A61B6/40 (CN);
A61B6/584 (US);
A61B6/585 (EP,US);
G21K1/02 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] |
Précédent [2019/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR KALIBRIERUNG EINES KOLLIMATORS UND VORRICHTUNG ZUR RÖNTGENANALYSE MIT KONFIGURATION ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS | [2019/29] | Anglais: | METHOD FOR CALIBRATING A COLLIMATOR AND APPARATUS FOR X-RAY ANALYSIS CONFIGURED TO CARRY OUT THE METHOD | [2019/29] | Français: | PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE D'UN COLLIMATEUR ET APPAREIL POUR ANALYSE AUX RAYONS X CONFIGURÉ POUR METTRE EN OEUVRE LE PROCÉDÉ | [2023/01] |
Précédent [2019/29] | PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE D'UN COLLIMATEUR ET APPAREIL POUR ANALYSE AUX RAYONS X CONFIGURÉ POUR METTRE EN UVRE LE PROCÉDÉ | Procédure d'examen | 09.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/08] | 09.01.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.2022 | Taxe de délivrance payée | 26.10.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.10.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.01.2023 | CZ | 04.01.2023 | DK | 04.01.2023 | EE | 04.01.2023 | ES | 04.01.2023 | FI | 04.01.2023 | HR | 04.01.2023 | LT | 04.01.2023 | LV | 04.01.2023 | MC | 04.01.2023 | NL | 04.01.2023 | PL | 04.01.2023 | RO | 04.01.2023 | RS | 04.01.2023 | SE | 04.01.2023 | SI | 04.01.2023 | SK | 04.01.2023 | SM | 04.01.2023 | IE | 11.01.2023 | LU | 11.01.2023 | BE | 31.01.2023 | CH | 31.01.2023 | LI | 31.01.2023 | NO | 04.04.2023 | GR | 05.04.2023 | IS | 04.05.2023 | PT | 04.05.2023 | [2024/11] |
Précédent [2024/08] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
IE | 11.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SK | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 04.01.2023 | |
CZ | 04.01.2023 | ||
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RO | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
EE | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
MC | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/47] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 04.01.2023 | |
DK | 04.01.2023 | ||
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
SM | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/43] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
LU | 11.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
IS | 04.05.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
PL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
GR | 05.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
FI | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
LV | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
SE | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 04.01.2023 | |
ES | 04.01.2023 | ||
HR | 04.01.2023 | ||
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
NO | 04.04.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
RS | 04.01.2023 | ||
PT | 04.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 04.01.2023 | |
LT | 04.01.2023 | ||
NL | 04.01.2023 | ||
Précédent [2023/31] | NL | 04.01.2023 | Citations: | Recherche | [X]US2002122534 (POLKUS VINCENT S [US], et al) [X] 1-12 * abstract * * figures 1-10 * * paragraph [0021] - paragraph [0056] *; | [A]US2005169432 (GROH BURKHARD [US], et al) [A] 1-12 * abstract * * figures 1-4 ** paragraph [0004] - paragraph [0032] *; | [X]DE102012205261 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,7,11 * abstract * * figures 1-7 * * paragraph [0029] - paragraph [0028] * | par le demandeur | US2002122534 | DE102012205261 |