EP3533416 - SYSTÈME DE RÉPARATION DE PLANCHER PELVIEN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.08.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2021 | Retrait de la demande | publié le 15.09.2021 [2021/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Boston Scientific Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 / BM | [2019/36] | Inventeur(s) | 01 /
CHU, Michael S.H. 121 Browne Street Brookline, MA 02446 / US | 02 /
NOWLIN, Brett 35 Greenbrier Lane Bridgewater, MA 02324 / US | [2019/36] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [2019/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19151996.6 | 25.07.2006 | [2019/36] | Numéro de priorité, date | US200570253905P | 25.07.2005 Format original publié: US 70253905 P | US200570254005P | 25.07.2005 Format original publié: US 70254005 P | US200571536205P | 08.09.2005 Format original publié: US 71536205 P | [2019/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3533416 | Date: | 04.09.2019 | Langue: | EN | [2019/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.08.2019 | Classification | IPC: | A61F2/00, A61B17/04, A61B17/06, // A61B17/00 | [2019/36] | CPC: |
A61F2/0045 (EP,US);
A61B17/0401 (EP,US);
A61B17/06066 (EP,US);
A61B17/06109 (EP,US);
A61F2/0063 (EP,US);
A61F2/04 (US);
A61B2017/0046 (EP,US);
A61B2017/00805 (EP,US);
A61B2017/06042 (EP,US);
A61B2017/06076 (EP,US);
A61F2002/0072 (US);
A61F2220/0008 (EP,US);
A61F2230/0004 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IE, NL [2020/15] |
Précédent [2019/36] | DE, FR, IE, NL | Titre | Allemand: | BECKENBODENREPARATURSYSTEM | [2019/36] | Anglais: | PELVIC FLOOR REPAIR SYSTEM | [2019/36] | Français: | SYSTÈME DE RÉPARATION DE PLANCHER PELVIEN | [2019/36] | Procédure d'examen | 04.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/15] | 04.03.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.08.2021 | Demande retirée par le demandeur [2021/37] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP06788512.9 / EP1909691 | EP15179582.0 / EP2974692 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 14.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 15 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2005131393 (CHU MICHAEL S H [US], et al) [X] 1-4,8-15 * paragraphs [0177] , [0224] , [0225] , [0322]; figures 7-9,39,42,45-48,65 * [A] 5-7; | [XI]US2002151910 (GELLMAN BARRY N [US], et al) [X] 1,2,4,8,10,12-14 * paragraphs [0124] , [0226] , [0230] , [0231]; figures 1A, 11I,13-16 * [I] 9,11 | par le demandeur | US6638210 | US6042534 | US6755781 | US6666817 | US6042592 | US6375662 | US6669706 | US6752814 | US6197036 | US6691711 | US6884212 | US6911003 | US20060400111 | US20060542365 | US20050152898 | US20040918123 | US20030641376 | US20030641192 | US20030641170 | US20030640838 | US20030460112 | US20030631364 | US20020092872 | US20040939191 | US20040774842 | US20040774826 | US20010015114 | US20040973010 | US20040957926 | US20040832653 | US20030642397 | US20030642395 | US20030642365 | US20030641487 | US20020094352 | US20020093498 | US20020093450 | US20020093424 | US20020093398 | US20020093371 | US20040840646 | US20040834943 | US20040804718 | US20050565505 | US20060399913 |