EP3513756 - INSTRUMENTS CHIRURGICAUX COMPRENANT UNE FONCTIONNALITÉ ULTRASONIQUE ET ÉLECTROCHIRURGICALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 24.01.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.01.2020 | Retrait de la demande | publié le 26.02.2020 [2020/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2019/30] | Inventeur(s) | 01 /
MEISER, Thomas W. 14561 West Bates Place Lakewood, CO Colorado 80228 / US | 02 /
ROSS, Anthony, B. 2162 Placid Drive Boulder, CT Connecticut 80301 / US | 03 /
STODDARD, Robert, B. 618 Meadowbrook Circle Steamboat Springs, CO Colorado 80487 / US | 04 /
SHARP, Robert, M. 4138 Amber Street Boulder, CO Colorado 80304 / US | 05 /
THOMPSON, James, E. 7479 Skyline Way Frederick, CO Colorado 80504 / US | [2019/30] | Mandataire(s) | Maschio & Soames IP Ltd 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2019/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19152030.3 | 16.01.2019 | [2019/30] | Numéro de priorité, date | US201862618402P | 17.01.2018 Format original publié: US 201862618402 P | US201862618292P | 17.01.2018 Format original publié: US 201862618292 P | US201862618277P | 17.01.2018 Format original publié: US 201862618277 P | US201862618241P | 17.01.2018 Format original publié: US 201862618241 P | US201916238600 | 03.01.2019 Format original publié: US201916238600 | [2019/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3513756 | Date: | 24.07.2019 | Langue: | EN | [2019/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.04.2019 | Classification | IPC: | A61B18/14 | [2019/30] | CPC: |
A61B17/320092 (EP,US);
A61B18/1442 (US);
A61B18/1445 (EP);
A61B2017/00411 (US);
A61B2017/320071 (US);
A61B2017/320074 (EP,US);
A61B2017/320094 (EP,US);
A61B2017/320095 (EP);
A61B2017/320098 (US);
A61B2018/00077 (EP);
A61B2018/00083 (EP);
A61B2018/00202 (EP);
A61B2018/00601 (EP);
A61B2018/0063 (EP);
A61B2018/00922 (EP);
A61B2018/00958 (EP);
A61B2018/00994 (EP,US);
A61B2018/1452 (EP,US);
A61B2090/034 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CHIRURGISCHE INSTRUMENTE MIT ULTRASCHALL- UND ELEKTROCHIRURGISCHER FUNKTIONALITÄT | [2019/30] | Anglais: | SURGICAL INSTRUMENTS INCORPORATING ULTRASONIC AND ELECTROSURGICAL FUNCTIONALITY | [2019/30] | Français: | INSTRUMENTS CHIRURGICAUX COMPRENANT UNE FONCTIONNALITÉ ULTRASONIQUE ET ÉLECTROCHIRURGICALE | [2019/30] | Procédure d'examen | 16.01.2019 | Requête en examen déposée [2019/30] | 22.01.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2010145335 (JOHNSON KRISTIN D [US], et al) [Y] 3 * paragraph [0052] *; | [XY]EP2946737 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) [X] 1,2,4,9-14 * paragraphs [0§11] - [0016] - [0 24] , [0 34] - [0035] - [0 44] - [0046] - [0051] , [0060] - [0063] - [0119] - [0136]; figures 1, 4, 6, 24, 25, 33 * [Y] 3,5-8; | [Y]US2016038220 (TWOMEY JOHN R [US]) [Y] 5-8* paragraphs [0052] , [0 67] - [0080] *; | [X]WO2017123837 (ETHICON LLC [US]) [X] 1 * paragraphs [0150] - [0151] - [ 464] - [0469]; figures 1, 84A-B, 85A-B * |