EP3508134 - ALIGNEMENT ET SUIVI D'INSTRUMENTS AVEC PLAN D'IMAGERIE À ULTRASONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.09.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Précédent [2019/28] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
VIGNON, Francois Guy Gerard Marie c/o Philips International B.V. - Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
JAIN, Ameet Kumar c/o Philips International B.V. - Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/28] | Mandataire(s) | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2020/45] | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2019/28] | Fairley, Peter Douglas Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 19153574.9 | 02.01.2015 | [2019/28] | Numéro de priorité, date | US201461922882P | 02.01.2014 Format original publié: US 201461922882 P | [2019/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3508134 | Date: | 10.07.2019 | Langue: | EN | [2019/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3508134 | Date: | 04.11.2020 | Langue: | EN | [2020/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2019 | Classification | IPC: | A61B8/08, A61B8/00, A61B17/34, A61B8/12, A61B34/20, A61B90/00 | [2019/28] | CPC: |
A61B8/0841 (EP,RU,US);
A61B34/20 (RU,US);
A61B8/12 (EP,RU,US);
A61B8/4254 (EP,US);
A61B8/4477 (EP,US);
A61B8/461 (EP,US);
A61B2017/3413 (EP,US);
A61B2034/2063 (EP,US);
A61B2090/378 (EP,US);
A61B8/4483 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] |
Précédent [2019/28] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | INSTRUMENTENAUSRICHTUNG UND -VERFOLGUNG MIT ULTRASCHALLBILDGEBUNGSEBENE | [2019/28] | Anglais: | INSTRUMENT ALIGNMENT AND TRACKING WITH ULTRASOUND IMAGING PLANE | [2019/28] | Français: | ALIGNEMENT ET SUIVI D'INSTRUMENTS AVEC PLAN D'IMAGERIE À ULTRASONS | [2019/28] | Procédure d'examen | 14.08.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/08] | 10.01.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 22.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15704590.7 / EP3089671 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20188904.5 / EP3760129 | Opposition(s) | 05.08.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.01.2015 | AL | 04.11.2020 | AT | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | ES | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | IT | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | IE | 02.01.2021 | LU | 02.01.2021 | BE | 31.01.2021 | CH | 31.01.2021 | LI | 31.01.2021 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 02.01.2015 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 02.01.2015 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 02.01.2021 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/43] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 02.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]US4249539 (MEZRICH REUBEN S [US], et al); | [A]WO2012172458 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [A]US2013041252 (VIGNON FRANCOIS GUY GERARD MARIE [US], et al) | par le demandeur | US2010298704 | US2011245659 | US2013041252 | US2013211243 |