Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10769195 | Dossier mondial | 08.09.2020 | B2 | US2019236152 | 01.08.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201815883723 | 30.01.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3518120 | Dossier mondial | 09.09.2020 | B1 | EP3518120 | 31.07.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201815883723 | 30.01.2018 |