EP3518120 - INDEXATION D'AGRÉGATS DE CONTENU MULTIMÉDIA DANS UN ENVIRONNEMENT À BASES DE DONNÉES MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Avid Technology, Inc. 75 Network Drive Burlington, MA 01803 / US | [2019/31] | Inventeur(s) | 01 /
SACILOTTO, Roger P. 2 Limewoods Drive Saugus Saugus, MA 01906 / US | [2019/31] | Mandataire(s) | Cole, Douglas Lloyd, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2019/31] | Cole, Douglas Lloyd, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19154325.5 | 29.01.2019 | [2019/31] | Numéro de priorité, date | US201815883723 | 30.01.2018 Format original publié: US201815883723 | [2019/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3518120 | Date: | 31.07.2019 | Langue: | EN | [2019/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3518120 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.04.2019 | Classification | IPC: | G06F16/48, G06F16/41 | [2019/31] | CPC: |
G06F16/48 (EP,US);
G06F16/438 (US);
G06F16/41 (EP,US);
G06F16/433 (US);
G11B27/031 (US);
G11B27/10 (US);
H04N21/2353 (US);
H04N21/84 (US);
H04N21/854 (US);
H04N21/858 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] |
Précédent [2019/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | INDEXIERUNG VON MEDIEN-ASSET-AGGREGATEN IN EINER MEHRFACHDATENBANKUMGEBUNG | [2019/31] | Anglais: | INDEXING MEDIA ASSET AGGREGATES IN A MULTI-DATABASE ENVIRONMENT | [2019/31] | Français: | INDEXATION D'AGRÉGATS DE CONTENU MULTIMÉDIA DANS UN ENVIRONNEMENT À BASES DE DONNÉES MULTIPLES | [2019/31] | Procédure d'examen | 13.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/08] | 13.01.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 03.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/33] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.01.2019 | AL | 09.09.2020 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | IT | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | NL | 23.09.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | IE | 29.01.2021 | LU | 29.01.2021 | BE | 31.01.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 29.01.2019 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 29.01.2019 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 29.01.2019 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
IE | 29.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
Précédent [2021/43] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
LU | 29.01.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Citations: | Recherche | [A]US7752186 (ABAJIAN ARAM CHRISTIAN [US]) [A] 1,14,16 * column 1, line 61 - column 2, line 54 * * column 3, line 59 - column 4, line 20 * * column 5, line 43 - line 67 ** column 10, line 14 - line 26 *; | [A]US2011225156 (PAVLIK JOHN [US]) [A] 1,2,8-10,14,16 * abstract * * paragraphs [0008] - [0012] - [0170] - [0171] - [0191] - [0205] - [0209] - [0214] *; | [A] - Peter Thomas, "Avid Interplay MAM - Design, Technology, and Applications", (2013), pages 1 - 34, URL: https://www.avid.com/static/resources/common/documents/whitepapers/interplaymam_whitepaper.pdf, (20190412), XP055580628 [A] 1-16 * the whole document * |