EP3693243 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE COMMANDE D'UN SYSTÈME DE CONDUITE AUTOMATIQUE D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Zenuity AB Lindholmspiren 2 417 56 Göteborg / SE | [2020/33] | Inventeur(s) | 01 /
TRAM, Tommy Gustaf Dalénsgatan 6 417 22 Göteborg / SE | 02 /
JANSSON, Anton Solventilsgatan 7 417 23 Göteborg / SE | 03 /
GRÖNBERG, Robin Hällskriftsgatan 5 417 26 Göteborg / SE | [2020/33] | Mandataire(s) | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2020/33] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19155773.5 | 06.02.2019 | [2020/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3693243 | Date: | 12.08.2020 | Langue: | EN | [2020/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.08.2019 | Classification | IPC: | B60W30/16, // B60W50/00 | [2020/33] | CPC: |
B60W30/16 (EP,US);
G05D1/0236 (CN);
B60W50/085 (US);
G05D1/0221 (CN);
G05D1/0223 (CN);
G05D1/0251 (CN);
G05D1/0257 (CN);
G05D1/0278 (CN);
G05D1/0285 (CN);
G06F18/2178 (US);
B60W2050/0013 (EP);
B60W2050/0014 (US);
B60W2050/0022 (EP);
B60W2050/0028 (EP);
B60W2050/0067 (EP);
B60W2050/0088 (EP);
B60W2540/043 (EP);
B60W2540/10 (US);
B60W2540/12 (US);
B60W2540/21 (US);
B60W2540/215 (EP);
B60W2540/225 (US);
B60W2552/10 (US);
B60W2554/00 (EP);
B60W2554/402 (US);
B60W2554/404 (US);
B60W2554/80 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/09] |
Précédent [2020/33] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR STEUERUNG EINES AUTOMATISIERTEN FAHRSYSTEMS EINES FAHRZEUGS | [2020/33] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING AN AUTOMATED DRIVING SYSTEM OF A VEHICLE | [2020/33] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE COMMANDE D'UN SYSTÈME DE CONDUITE AUTOMATIQUE D'UN VÉHICULE | [2020/33] | Procédure d'examen | 27.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/09] | 27.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2018139993 (FORD GLOBAL TECH LLC [US]) [X] 1-15 * figures 1-4 ** the whole document *; | [X]US2018229723 (JIANG ZHEN [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-4 * * paragraphs [0020] - [0023] * * paragraph [0026] * * the whole document * |