EP3527918 - APPAREIL DE DÉTECTION D'ALIMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 19.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2020 | Demande réputée retirée | publié le 11.11.2020 [2020/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Whirlpool Corporation 2000 North M-63 MD 3601 Benton Harbor, MI 49022 / US | [2019/34] | Inventeur(s) | 01 /
Abdoo, Joshua George Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 02 /
Bruno, Ariana M. Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 03 /
Chase, Kevin M. Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 04 /
Dudhe, Rahul Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 05 /
Giacomini, Neomar Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 06 /
Nagarajan, Aravind Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 07 /
Pirovano, Maria Paola Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 08 /
Sells, Joel Matthew Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | 09 /
Showers, Aaron Edward Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta (VA) Italy) 21024 Biandronno - Frazione Cassinetta / IT | [2019/34] | Mandataire(s) | Spina, Alessandro Whirlpool Management EMEA S.R.L. Via Carlo Pisacane, 1 20016 Pero (MI) / IT | [N/P] |
Précédent [2019/34] | Spina, Alessandro Whirlpool EMEA SpA Via Carlo Pisacane, 1 20016 Pero (MI) / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 19156290.9 | 08.02.2019 | [2019/34] | Numéro de priorité, date | US201815896477 | 14.02.2018 Format original publié: US201815896477 | [2019/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3527918 | Date: | 21.08.2019 | Langue: | EN | [2019/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3527918 | Date: | 30.10.2019 | Langue: | EN | [2019/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2019 | Classification | IPC: | F25D29/00, G01N21/00, F24C7/00, G01N21/25, G01N33/02, // G01N3/00 | [2019/34] | CPC: |
F25D29/00 (EP);
F24C15/008 (EP);
F24C7/087 (EP);
G01N21/3504 (EP);
G01N21/3563 (EP);
F24C15/102 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NAHRUNGSMITTELERFASSUNGSGERÄT | [2019/34] | Anglais: | FOODSTUFF SENSING APPLIANCE | [2019/34] | Français: | APPAREIL DE DÉTECTION D'ALIMENTS | [2019/34] | Procédure dexamen | 03.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/46] | 25.06.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/46] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US2013010294 (MATSUDA KYOKO [JP], et al) [X] 1-4 * paragraphs [0046] , [0087] , [0088] , [0058]; figures 6,7 * [A] 5-11; | [X]JP2016011986 (SEIKO EPSON CORP) [X] 1-11 * paragraphs [0044] , [0 51] , [0 73] - [0077] - [0 86] - [0089] - [0 91] , [0096] - [0100]; figures 11,12,1,14 *; | [A]EP3128274 (WHIRLPOOL CO [US]) [A] 1-11* the whole document * |