EP3561872 - CIRCUIT DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.10.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.08.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés eMemory Technology Inc. Room 305, No. 47 Park Avenue II Rd. Hsinchu Science Park Hsin-Chu 30075 / TW | [2019/44] | Inventeur(s) | 01 /
Lai, Chih-Wei 8F., No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City 302 Hsinchu County / TW | 02 /
Ting, Yun-Jen 8F., No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City 302 Hsinchu County / TW | 03 /
Wu, Yi-Han 8F., No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City 302 Hsinchu County / TW | 04 /
Lin, Kun-Hsin 8F., No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City 302 Hsinchu County / TW | 05 /
Hsu, Hsin-Kun 8F., No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City 302 Hsinchu County / TW | [2019/44] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2019/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19162646.4 | 13.03.2019 | [2019/44] | Numéro de priorité, date | US201862659150P | 18.04.2018 Format original publié: US 201862659150 P | US201916281272 | 21.02.2019 Format original publié: US201916281272 | [2019/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3561872 | Date: | 30.10.2019 | Langue: | EN | [2019/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3561872 | Date: | 06.04.2022 | Langue: | EN | [2022/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.2019 | Classification | IPC: | H01L27/02, H02H9/04 | [2019/44] | CPC: |
H01L27/0285 (EP);
H02H9/046 (EP,US);
G11C7/24 (US);
H01L27/0255 (US);
H01L27/0266 (US);
H01L27/0288 (US);
H01L27/0629 (US);
H01L27/0924 (US);
H01L28/20 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/24] |
Précédent [2019/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ELEKTROSTATISCHE ENTLADESCHALTUNG | [2019/44] | Anglais: | ELECTROSTATIC DISCHARGE CIRCUIT | [2019/44] | Français: | CIRCUIT DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE | [2019/44] | Procédure d'examen | 30.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/24] | 30.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.08.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 24.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 06.04.2022 | AT | 06.04.2022 | CZ | 06.04.2022 | DK | 06.04.2022 | EE | 06.04.2022 | ES | 06.04.2022 | FI | 06.04.2022 | HR | 06.04.2022 | IT | 06.04.2022 | LT | 06.04.2022 | LV | 06.04.2022 | MC | 06.04.2022 | PL | 06.04.2022 | RO | 06.04.2022 | RS | 06.04.2022 | SE | 06.04.2022 | SI | 06.04.2022 | SK | 06.04.2022 | SM | 06.04.2022 | BG | 06.07.2022 | NO | 06.07.2022 | GR | 07.07.2022 | IS | 06.08.2022 | PT | 08.08.2022 | [2024/11] |
Précédent [2023/48] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 06.04.2022 | |
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 06.04.2022 | |
DK | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | Citations: | Recherche | [XI]US6249410 (KER MING-DOU [TW], et al); | [XA]US6501632 (AVERY LESLIE RONALD [US], et al); | [XI]US2003076639 (CHEN WEI-FAN [TW]); | [XA]US2010157493 (GUEDON YANNICK [SG], et al); | [A]US2018102642 (TING YUN-JEN [TW], et al) |