EP3540019 - PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT, JEU D'ENCRE ET APPAREIL D'ENREGISTREMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.03.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 1-6, Shinjuku 4-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-8801 / JP | [2019/38] | Inventeur(s) | 01 /
OKUDA, Ippei c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | [2019/38] | Mandataire(s) | Lewis Silkin LLP Arbor 255 Blackfriars Road London SE1 9AX / GB | [N/P] |
Précédent [2019/38] | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19163292.6 | 15.03.2019 | [2019/38] | Numéro de priorité, date | JP20180049354 | 16.03.2018 Format original publié: JP 2018049354 | [2019/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3540019 | Date: | 18.09.2019 | Langue: | EN | [2019/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2019 | Classification | IPC: | C09D11/102, C09D11/106, C09D11/107, C09D11/322, C09D11/38, C09D11/40, C09D11/54 | [2019/38] | CPC: |
C09D11/40 (EP,US);
C09D11/54 (EP,US);
B41J2/01 (CN);
B41J2/21 (CN);
B41J2/2114 (US);
B41M5/0017 (EP,US);
B41M7/0054 (EP,US);
C09D11/102 (EP,US);
C09D11/106 (EP,US);
C09D11/30 (CN);
C09D11/322 (EP,US);
C09D11/36 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/17] |
Précédent [2019/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUFZEICHNUNGSVERFAHREN, TINTENSATZ UND AUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG | [2019/38] | Anglais: | RECORDING METHOD, INK SET, AND RECORDING APPARATUS | [2019/38] | Français: | PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT, JEU D'ENCRE ET APPAREIL D'ENREGISTREMENT | [2019/38] | Procédure dexamen | 17.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/17] | 18.03.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP2004107427 (CANON KK) [Y] 1-13 * the whole document * * paragraph [0109]; claim 1 ** paragraph [0112] - paragraph [0118] *; | [X]US2005062819 (OHYA HIDENOBU [JP], et al) [X] 1-6 * the whole document * * paragraph [0109] - paragraph [0122]; claim 1; table 1 *; | [X]EP1759858 (KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING [JP]) [X] 1-13 * the whole document * * paragraph [0168] - paragraph [0176] * * paragraph [0215] - paragraph [0225] * * paragraph [0183] - paragraph [0207]; tables 1,2 *; | [X]US2011001775 (NISHIWAKI YUKO [JP], et al) [X] 1-6 * the whole document * * claim 1; tables 4,5,8 *; | [X]US8873103 (TSUCHIYA OKINORI [JP], et al) [X] 1-6 * the whole document * * column 16 - column 18; figures 17-20; claim 1; table 1 *; | [XY]JP2015209535 (CANON KK) [X] 1-6 * the whole document * * paragraph [0045] - paragraph [0046]; table 1 * * paragraph [0051]; table 3 * [Y] 1-13; | [Y]EP3061618 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [Y] 1-13 * the whole document * * claim 1; tables 5,6 * | par le demandeur | JPS621426B | JPH0356573 | JPH0379678 | JPH03160068 | JPH0418462 | JPH07258578 | JPH083498 | JPH08283596 | JPH10110110 | JPH10110111 | JPH10110114 | JPH10120958 | JPH10195331 | JPH10195360 | JPH10237349 | JPH10330665 | JP2017110182 |