EP3547810 - MODULE DE COMPOSANT ÉLECTRONIQUE, BOÎTIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ET FAISCEAU DE CÂBLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 28.08.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2020 | Retrait de la demande | publié le 30.09.2020 [2020/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAZAKI CORPORATION 4-28, Mita 1-chome Minato-ku Tokyo 108-8333 / JP | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
KAWAMURA, Yukihiro c/o Yazaki Parts Co., Ltd. 206-1, Nunohikihara Makinohara-shi, Shizuoka 421-0407 / JP | [2019/40] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19164839.3 | 25.03.2019 | [2019/40] | Numéro de priorité, date | JP20180057550 | 26.03.2018 Format original publié: JP 2018057550 | [2019/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3547810 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.2019 | Classification | IPC: | H05K5/00 | [2019/40] | CPC: |
H05K5/0039 (EP,US);
B60R16/0239 (US);
H01R13/50 (US);
H01R13/514 (CN);
H01R13/516 (US);
H05K5/0069 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHES KOMPONENTENMODUL, ELEKTRISCHE ANSCHLUSSDOSE UND KABELBAUM | [2019/40] | Anglais: | ELECTRONIC COMPONENT MODULE, ELECTRIC CONNECTION BOX, AND WIRE HARNESS | [2019/40] | Français: | MODULE DE COMPOSANT ÉLECTRONIQUE, BOÎTIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ET FAISCEAU DE CÂBLES | [2019/40] | Procédure d'examen | 25.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/40] | 27.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/40] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]WO2016079835 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [X] 1,4,5 * figures 1-3 * [Y] 2; | [Y]US2016261077 (OHTANI HIDEYUKI [JP], et al) [Y] 2 * abstract * * figures 1,3 * * paragraphs [0011] , [0033] - [0035] *; | [A]US2006063401 (ARIGA KOHJI [JP], et al) [A] 1-5 * figures 1,4 * * paragraph [0032] *; | [A]US2016345455 (MAEBASHI AKEMI [JP], et al) [A] 2 * figures 2-5 * * paragraphs [0021] , [0024] , [0036] , [0045] , [0051] * | par le demandeur | JP2017103914 |