EP3552788 - APPAREIL DE MALAXAGE POUR MATERIAUX HUMIDES OU SECS, NOTAMMENT DE COMPOSANTS POUR LA FABRICATION DE BETON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.06.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Skako Concrete A/S Bygmestervej 2 5600 Faaborg / DK | [2020/34] |
Précédent [2020/24] | Pour tous les Etats désignés Skako Concrete A/S Bygmestervej 2 5600 Faaborg / DK | ||
Précédent [2019/42] | Pour tous les Etats désignés Skako Concrete Rue des Séquoias Parc d' Activité du Mélantois 59810 Lesquin / FR | Inventeur(s) | 01 /
AALBORG NIELSEN, Jens Blåhøj 21 7000 FREDERICIA / DK | 02 /
BRUNQUET, Eric 17 rue Robert Diers 62840 FLEURBAIX / FR | [2019/42] | Mandataire(s) | Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [2020/34] |
Précédent [2019/42] | Bureau Duthoit Legros Associés 31 rue des Poissonceaux CS 40009 59044 Lille Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 19165308.8 | 26.03.2019 | [2019/42] | Numéro de priorité, date | FR20180053058 | 09.04.2018 Format original publié: FR 1853058 | [2019/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3552788 | Date: | 16.10.2019 | Langue: | FR | [2019/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3552788 | Date: | 19.08.2020 | Langue: | FR | [2020/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.2019 | Classification | IPC: | B28C5/08, B01F7/30, B28C5/16 | [2019/42] | CPC: |
B28C5/168 (EP);
B01F27/95 (EP);
B28C5/0818 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Précédent [2019/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MISCHGERÄT FÜR FEUCHTE ODER TROCKENE MATERIALIEN, INSBESONDERE KOMPONENTEN FÜR DIE BETONHERSTELLUNG | [2019/42] | Anglais: | MIXING APPARATUS FOR WET OR DRY MATERIALS, IN PARTICULAR COMPONENTS FOR MANUFACTURING CONCRETE | [2019/42] | Français: | APPAREIL DE MALAXAGE POUR MATERIAUX HUMIDES OU SECS, NOTAMMENT DE COMPOSANTS POUR LA FABRICATION DE BETON | [2019/42] | Procédure d'examen | 27.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 27.11.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 19.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 19.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/30] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.03.2019 | AL | 19.08.2020 | AT | 19.08.2020 | CY | 19.08.2020 | CZ | 19.08.2020 | DK | 19.08.2020 | EE | 19.08.2020 | ES | 19.08.2020 | FI | 19.08.2020 | HR | 19.08.2020 | LT | 19.08.2020 | LV | 19.08.2020 | MC | 19.08.2020 | MK | 19.08.2020 | MT | 19.08.2020 | NL | 19.08.2020 | PL | 19.08.2020 | RO | 19.08.2020 | RS | 19.08.2020 | SE | 19.08.2020 | SI | 19.08.2020 | SK | 19.08.2020 | SM | 19.08.2020 | BG | 19.11.2020 | NO | 19.11.2020 | GR | 20.11.2020 | IS | 19.12.2020 | PT | 21.12.2020 | IE | 26.03.2021 | LU | 26.03.2021 | BE | 31.03.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 26.03.2019 | |
AL | 19.08.2020 | ||
AT | 19.08.2020 | ||
CY | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
MK | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
LU | 26.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 26.03.2019 | |
AL | 19.08.2020 | ||
AT | 19.08.2020 | ||
CY | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
LU | 26.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CY | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
LU | 26.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
LU | 26.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
LU | 26.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
IE | 26.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
MC | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SI | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SK | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 19.08.2020 | |
AT | 19.08.2020 | ||
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
ES | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 19.08.2020 | |
CZ | 19.08.2020 | ||
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 19.08.2020 | |
DK | 19.08.2020 | ||
EE | 19.08.2020 | ||
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RO | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
SM | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/21] | DK | 19.08.2020 | |
FI | 19.08.2020 | ||
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/12] | FI | 19.08.2020 | |
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
NL | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 19.08.2020 | |
HR | 19.08.2020 | ||
LT | 19.08.2020 | ||
LV | 19.08.2020 | ||
PL | 19.08.2020 | ||
RS | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
IS | 19.12.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
GR | 20.11.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
SE | 19.08.2020 | ||
BG | 19.11.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | ||
PT | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 19.08.2020 | |
LT | 19.08.2020 | ||
NO | 19.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]FR2527939 (COUVROT LAINE CIE [FR]) [A] 1-11 * figures 1,2 * * page 4, lines 11-16 * * page 4, line 35 - page 5, line 14 *; | [A]DE102008033644 (ELBA WERK MASCHINEN GMBH & CO [DE]) [A] 1-11 * figures 1-4 ** paragraphs [0026] - [0031] *; | [A]DE102014008067 (AMMANN ELBA BETON GMBH [DE]) [A] 1-11 * figures 1-4 * * paragraphs [0023] , [0024] , [0027] , [0028] , [0029] , [0030] , [0035] - [0038] * | par le demandeur | FR2527939 | WO9511120 |