EP3569905 - MEMBRANE DE SOUPAPE, SOUPAPE À MEMBRANE AINSI QUE PROCÉDÉ DE FIXATION D'UN SUPPORT DE DONNÉES LOGÉ DANS UN BOÎTIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.06.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 18.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gemü Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Fritz-Müller-Straße 6-8 74653 Ingelfingen / DE | [2019/47] | Inventeur(s) | 01 /
Lebonte, Christophe 19 Rue des Acacias 67210 NIEDERNAI / FR | 02 /
Meier, Rolf Im Weilerberg 18 77955 Ettenheim / DE | 03 /
Knaus, Pascal Am Kocherberg 45 74670 Forchtenberg / DE | 04 /
Meinikheim, Steffen Oberginsbacher Straße 5 74653 Ingelfingen / DE | 05 /
Müller, Gert Fritz-Müller-Straße 6-8 74653 Ingelfingen / DE | [2019/47] | Mandataire(s) | DREISS Patentanwälte PartG mbB Friedrichstraße 6 70174 Stuttgart / DE | [2019/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19170088.9 | 18.04.2019 | [2019/47] | Numéro de priorité, date | DE201810111383 | 14.05.2018 Format original publié: DE102018111383 | [2019/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3569905 | Date: | 20.11.2019 | Langue: | DE | [2019/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.2019 | Classification | IPC: | F16K37/00, F16J3/02, F16K7/12, G06K19/077 | [2019/47] | CPC: |
F16K7/12 (EP,CN,US);
F16K37/0025 (US);
F16J3/02 (EP);
F16K27/00 (CN);
F16K37/0058 (US);
F16K37/0075 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] |
Précédent [2019/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VENTILMEMBRAN, MEMBRANVENTIL, SOWIE VERFAHREN ZUM BEFESTIGEN EINES IN EINEM GEHÄUSE AUFGENOMMENEN DATENTRÄGERS | [2019/47] | Anglais: | VALVE DIAPHRAGM, MEMBRANE VALVE AND METHOD FOR FIXING A DATA CARRIER IN A HOUSING | [2019/47] | Français: | MEMBRANE DE SOUPAPE, SOUPAPE À MEMBRANE AINSI QUE PROCÉDÉ DE FIXATION D'UN SUPPORT DE DONNÉES LOGÉ DANS UN BOÎTIER | [2019/47] | Procédure d'examen | 06.02.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/12] | 06.02.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2009212912 (FORSTER DEBORAH ANNE [GB]) [Y] 4-11 * figures 1a-2b *; | [A]EP2242004 (FREUDENBERG CARL KG [DE]) [A] 1* abstract; figures 1,2 *; | [Y]DE202011050941U (AESCULAP AG [DE]) [Y] 1-3,6,12-22 * paragraph [0060]; figure 2c *; | [XI]US2012119130 (REED DANIEL I [US], et al) [X] 1-3,6,20-22 * paragraphs [0059] , [0062]; figures 2,7a,9c * [I] 16-19; | [A]WO2014122239 (GARZUEL FLORENT [FR]) [A] 1-22 * paragraphs [0049] , [0050]; figures 2,3 *; | [XDI]DE102013214304 (GEMÜ GEBR MÜLLER APPBAU GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT [DE]) [XD] 1,3,20,22 * paragraphs [0010] , [0015] , [0022] , [0023] , [0024] , [0033] , [0035] , [0036]; figures 1-4 * [I] 16-19; | [Y]DE102015210204 (GEMÜ GEBR MÜLLER APPBAU GMBH & CO KG [DE]) [Y] 1-22 * abstract; figure 1 * * paragraph [0028] * |