EP3566652 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR CONSTRUIRE DES IMAGES ULTRASONORES RADIALES VIRTUELLES À PARTIR DE DONNÉES DE TOMODENSITOMÉTRIE ET EFFECTUER UNE PROCÉDURE DE NAVIGATION CHIRURGICALE À L'AIDE D'IMAGES ULTRASONORES VIRTUELLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.09.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.09.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.05.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2019/46] | Inventeur(s) | 01 /
MERLET, Nicolas J. Hahavtaha 156/8 Ramot Bet 9727529 Jerusalem / IL | 02 /
WEINGARTEN, Oren P. Beit-Ofek 8 Hamenofim Street, P.O. Box 2045 4672559 Herzliya / IL | [2019/46] | Mandataire(s) | Maschio, Antonio Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2019/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19172131.5 | 01.05.2019 | [2019/46] | Numéro de priorité, date | US201862665667P | 02.05.2018 Format original publié: US 201862665667 P | US201916383888 | 15.04.2019 Format original publié: US201916383888 | [2019/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3566652 | Date: | 13.11.2019 | Langue: | EN | [2019/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3566652 | Date: | 26.10.2022 | Langue: | EN | [2022/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2019 | Classification | IPC: | A61B6/03, A61B6/00, A61B8/12, A61B34/20 | [2019/46] | CPC: |
A61B6/032 (EP);
G06T11/60 (US);
A61B34/20 (EP,CN);
A61B6/50 (EP);
A61B6/5217 (EP);
A61B6/5223 (EP);
A61B6/5247 (EP);
A61B8/12 (EP);
G06T15/06 (US);
G06T3/06 (US);
G06T5/70 (US);
G16H50/30 (EP);
A61B2034/2051 (EP);
A61B2034/2063 (CN);
A61B2034/2065 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] |
Précédent [2019/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUFBAU VON VIRTUELLEN RADIAL-ULTRASCHALLBILDERN AUS CT-DATEN UND DURCHFÜHRUNG EINES CHIRURGISCHEN NAVIGATIONSVERFAHRENS UNTER VERWENDUNG VIRTUELLER ULTRASCHALLBILDER | [2019/46] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR CONSTRUCTING VIRTUAL RADIAL ULTRASOUND IMAGES FROM CT DATA AND PERFORMING A SURGICAL NAVIGATION PROCEDURE USING VIRTUAL ULTRASOUND IMAGES | [2019/46] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR CONSTRUIRE DES IMAGES ULTRASONORES RADIALES VIRTUELLES À PARTIR DE DONNÉES DE TOMODENSITOMÉTRIE ET EFFECTUER UNE PROCÉDURE DE NAVIGATION CHIRURGICALE À L'AIDE D'IMAGES ULTRASONORES VIRTUELLES | [2019/46] | Procédure d'examen | 01.05.2019 | Requête en examen déposée [2019/46] | 07.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.2022 | Taxe de délivrance payée | 15.09.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.09.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.07.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 26.10.2022 | AT | 26.10.2022 | CZ | 26.10.2022 | DK | 26.10.2022 | EE | 26.10.2022 | ES | 26.10.2022 | FI | 26.10.2022 | HR | 26.10.2022 | IT | 26.10.2022 | LT | 26.10.2022 | LV | 26.10.2022 | MC | 26.10.2022 | NL | 26.10.2022 | PL | 26.10.2022 | RO | 26.10.2022 | RS | 26.10.2022 | SE | 26.10.2022 | SI | 26.10.2022 | SK | 26.10.2022 | SM | 26.10.2022 | NO | 26.01.2023 | GR | 27.01.2023 | IS | 26.02.2023 | PT | 27.02.2023 | IE | 01.05.2023 | LU | 01.05.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | FR | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/25] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
MC | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SI | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
IE | 01.05.2023 | ||
LU | 01.05.2023 | ||
BE | 31.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
FR | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
MC | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SI | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
IE | 01.05.2023 | ||
LU | 01.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
MC | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SI | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
LU | 01.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
MC | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SI | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
LU | 01.05.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SI | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SK | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 26.10.2022 | |
AT | 26.10.2022 | ||
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 26.10.2022 | |
CZ | 26.10.2022 | ||
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RO | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AT | 26.10.2022 | |
DK | 26.10.2022 | ||
EE | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AT | 26.10.2022 | |
DK | 26.10.2022 | ||
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
SM | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/25] | AT | 26.10.2022 | |
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
HR | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
PL | 26.10.2022 | ||
RS | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
IS | 26.02.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 26.10.2022 | |
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
LV | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
GR | 27.01.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 26.10.2022 | |
ES | 26.10.2022 | ||
FI | 26.10.2022 | ||
LT | 26.10.2022 | ||
NL | 26.10.2022 | ||
SE | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
PT | 27.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 26.10.2022 | |
NL | 26.10.2022 | ||
NO | 26.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 26.10.2022 | Citations: | Recherche | [A] - PIO RKOWSKI A ET AL, "The Transesophageal Echocardiography Simulator Based on Computed Tomography Images", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, USA, (20130201), vol. 60, no. 2, doi:10.1109/TBME.2012.2226212, ISSN 0018-9294, pages 292 - 299, XP011514869 [A] 1-14 * abstract * * section "II. A. Input Data" * * section "III. C. Simulation of the Ultrasound Beam in the CT2TEE" * * section "III. D. Simulation of the Ultrasound Artifacts in the CT2TEE" * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2012.2226212 | [A] - WEIN W ET AL, "Automatic CT-ultrasound registration for diagnostic imaging and image-guided intervention", MEDICAL IMAGE ANALYSIS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXOFRD, GB, vol. 12, no. 5, doi:10.1016/J.MEDIA.2008.06.006, ISSN 1361-8415, (20081001), pages 577 - 585, (20080619), XP023783020 [A] 1-14 * abstract * * section "2.1 Simulation of ultrasound from CT" * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2008.06.006 | [A] - CIAMAK ABKAI ET AL, "Real-time simulator for intravascular ultrasound (IVUS)", PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE - VERTICAL-CAVITY SURFACE-EMITTING LASERS XIII, SPIE OPTO: INTEGRATED OPTOELECTRONIC DEVICES24-29 January 2009San Jose, California, United States, (20070306), vol. 6513, doi:10.1117/12.709115, ISSN 0277-786X, page 65131E, XP055626051 [A] 1-14 * abstract * * section "4. Implementation" * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.709115 | par le demandeur | WO0010456 | US6188355 | WO0167035 | US7233820 | US2011085720 | US8467589 | US9044254 | US9247992 |