EP3546074 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR DÉCENTRALISER LE TRAITEMENT D'UN OBJET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.03.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 30.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Matthews International Corporation Two North Shore Center Pittsburgh, Pennsylvania 15212 / US | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
ROSS, David Justin 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 02 /
TURNER, Bryan J. 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 03 /
TRAINA, Christopher 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 04 /
HARBACHUK, George 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 05 /
SAAVEDRA, Diego 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 06 /
TEUDT, Richard 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | 07 /
SAUR, Kevin 15400 NE 90th Street Suite 300 Redmond, WA 98052 / US | [2019/40] | Mandataire(s) | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [2023/37] |
Précédent [2019/40] | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19172586.0 | 04.10.2012 | [2019/40] | Numéro de priorité, date | US201161543243P | 04.10.2011 Format original publié: US 201161543243 P | US201161543264P | 04.10.2011 Format original publié: US 201161543264 P | US201213628654 | 27.09.2012 Format original publié: US201213628654 | [2019/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3546074 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3546074 | Date: | 13.05.2020 | Langue: | EN | [2020/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3546074 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | EN | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.04.2020 | Classification | IPC: | B07C3/10, G06Q50/28, G06Q10/0633 | [2023/16] | CPC: |
G06Q10/0633 (EP,US);
B07C3/10 (EP,US);
G06Q10/08 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/40] | B07C3/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/52] |
Précédent [2019/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR DEZENTRALISIERUNG VON OBJEKTBEARBEITUNG | [2019/40] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD TO DECENTRALIZE PROCESSING OF AN OBJECT | [2019/40] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR DÉCENTRALISER LE TRAITEMENT D'UN OBJET | [2019/40] | Procédure d'examen | 13.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.11.2020 | Requête en examen déposée [2020/52] | 13.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.11.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 07.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12187251.9 / EP2578325 | Opposition(s) | 14.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 13.09.2023 | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | MC | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | LU | 04.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NL | 01.11.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | DE | 01.05.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 04.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
DE | 01.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 04.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
DE | 01.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 04.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/30] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 04.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Citations: | Recherche | [A]WO03098533 (UNITED PARCEL SERVICE INC [US]); | [X]US2004059462 (NORRIS MICHAEL O [US], et al); | [X]WO2009035694 (LOCKHEED CORP [US], et al); | [A]US2010100233 (LU BINH T [US]) |