EP3736602 - RECHERCHE AUTOMATIQUE DE MARQUES CIBLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.04.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.05.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.10.2020 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hexagon Technology Center GmbH Heinrich-Wild-Strasse 201 9435 Heerbrugg / CH | [2020/46] | Inventeur(s) | 01 /
HINDERLING, Jürg Gehrenstrasse 11 CH-9437 Marbach / CH | 02 /
BESTLER, Simon Dorfstrasse 2 88085 Langenargen / DE | 03 /
KIPFER, Peter Gartenstrasse 28 CH-9443 Widnau / CH | 04 /
GESER, Markus Aachstrasse 4 CH-9326 Horn / CH | 05 /
WALSER, Andreas Fellenbergstrasse 65b CH-9000 St.Gallen / CH | [2020/46] | Mandataire(s) | Kaminski Harmann Patentanwälte AG Landstrasse 124 9490 Vaduz / LI | [2020/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19172793.2 | 06.05.2019 | [2020/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3736602 | Date: | 11.11.2020 | Langue: | DE | [2020/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3736602 | Date: | 23.06.2021 | Langue: | DE | [2021/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.11.2019 | Classification | IPC: | G01S7/481, G01S7/483, G01S7/4861, G01S7/4913, G01S17/10, G01S17/32, G01S17/42, G01S17/89, G01S7/4863, G01S7/4914, G01S17/26 | [2021/04] | CPC: |
G01S17/10 (EP);
G01S17/26 (EP);
G01S17/32 (EP);
G01S17/42 (EP);
G01S17/89 (EP);
G01S7/481 (EP);
G01S7/4817 (EP);
G01S7/483 (EP);
G01S7/4861 (EP);
|
Précédent IPC [2020/46] | G01S7/481, G01S7/483, G01S7/486, G01S7/491, G01S17/10, G01S17/32, G01S17/42, G01S17/89 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/02] |
Précédent [2020/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | AUTOMATISCHES AUFFINDEN VON ZIELMARKEN | [2020/46] | Anglais: | AUTOMATIC DETECTION OF TARGETS | [2020/46] | Français: | RECHERCHE AUTOMATIQUE DE MARQUES CIBLES | [2020/46] | Procédure d'examen | 07.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/02] | 07.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 21.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.03.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.05.2019 | AL | 23.06.2021 | CY | 23.06.2021 | CZ | 23.06.2021 | DK | 23.06.2021 | EE | 23.06.2021 | ES | 23.06.2021 | FI | 23.06.2021 | HR | 23.06.2021 | IT | 23.06.2021 | LT | 23.06.2021 | LV | 23.06.2021 | MC | 23.06.2021 | MK | 23.06.2021 | NL | 23.06.2021 | PL | 23.06.2021 | RO | 23.06.2021 | RS | 23.06.2021 | SE | 23.06.2021 | SI | 23.06.2021 | SK | 23.06.2021 | SM | 23.06.2021 | TR | 23.06.2021 | BG | 23.09.2021 | NO | 23.09.2021 | GR | 24.09.2021 | IS | 23.10.2021 | PT | 25.10.2021 | [2024/29] |
Précédent [2024/25] | HU | 06.05.2019 | |
AL | 23.06.2021 | ||
CY | 23.06.2021 | ||
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
MK | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 23.06.2021 | |
CY | 23.06.2021 | ||
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
MK | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 23.06.2021 | |
CY | 23.06.2021 | ||
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/21] | CZ | 23.06.2021 | |
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/11] | CZ | 23.06.2021 | |
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 23.06.2021 | |
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 23.06.2021 | |
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 23.06.2021 | |
LT | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | Citations: | Recherche | [AD]CH676042 (WILD LEITZ AG) [AD] 1-15 * abstract * * column 2, line 37 - column 5, line 52; figures 1-8 *; | [AD]EP1329691 (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) [AD] 1-15 * abstract * * paragraphs [0020] - [0025] - [0043] - [0049] - [0065] - [0068]; figures 1,7,8 *; | [A]EP3199913 (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0015] - [0036] * * paragraphs [0046] - [0054]; figures 1,2,5-8 *; | [A]EP3330741 (SICK AG [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0011] - [0022] * * paragraphs [0027] - [0039]; figure 1 *; | [A]EP3336576 (JENA OPTRONIK GMBH [DE]) [A] 1-15 * abstract ** paragraphs [0009] - [0029]; figures 1,2 * | par le demandeur | CH676042 | US6031606 | EP1329691 | EP1422499 | EP1876416 | US2013099346 | WO2014180487 | US9087936 | US2016005913 | US2016181293 | US2017242136 |