EP3570495 - PROCÉDÉ DE GESTION DE DISPOSITIF ET DISPOSITIF ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.05.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.09.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.07.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/47] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Pinping c/o Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
YE, Yanfei c/o Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/25] |
Précédent [2019/47] | 01 /
LIU, Pinping c/o Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District SHENZHEN, Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
YE, Yanfei c/o Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District SHENZHEN, Guangdong 518129 / CN | Mandataire(s) | Körber, Martin Hans, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/47] | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19175035.5 | 17.05.2019 | [2019/47] | Numéro de priorité, date | CN201810481644 | 18.05.2018 Format original publié: CN201810481644 | [2019/47] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3570495 | Date: | 20.11.2019 | Langue: | EN | [2019/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2019 | Classification | IPC: | H04L41/0226, H04L41/0213, H04L41/0813, H04L43/0817 | [2024/22] | CPC: |
H04L41/0226 (EP);
H04L41/0213 (EP,CN,US);
G06F9/45558 (US);
H04L41/04 (CN);
H04L41/0803 (CN);
H04L41/0806 (US);
H04L41/0813 (EP);
H04L43/0817 (EP,US);
H04L61/5014 (US);
G06F2009/45595 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2019/47] | H04L12/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/47] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNGSVERWALTUNGSVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2019/47] | Anglais: | DEVICE MANAGEMENT METHOD AND RELATED DEVICE | [2019/47] | Français: | PROCÉDÉ DE GESTION DE DISPOSITIF ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2019/47] | Procédure d'examen | 17.05.2019 | Requête en examen déposée [2019/47] | 07.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.08.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2024 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2006026301 (MAEDA HIDEKI [JP], et al) [I] 1-4,6-9,11-14 * paragraph [0013] - paragraph [0022] * * paragraph [0039] - paragraph [0061] ** paragraph [0072] - paragraph [0078] *; | [XI]US2010287270 (HASHIMOTO HIROSHI [JP], et al) [X] 1-3,5-8,10-13,15 * paragraph [0026] - paragraph [0049] * * paragraph [0054] - paragraph [0086] * * paragraph [0116] - paragraph [0137]; figure 1 * [I] 4,9,14 |