EP3623141 - PROCÉDÉ DE MISE EN FORME DE PRÉFORME ET PROCÉDÉ DE MISE EN FORME DE COMPOSITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.04.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 24.07.2024 [2024/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Subaru Corporation 1-20-8, Ebisu Shibuya-ku Tokyo 150-8554 / JP | [2020/12] | Inventeur(s) | 01 /
SEKINE, Naoyuki c/o Subaru Corporation 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku Tokyo, 150-8554 / JP | 02 /
INOUE, Yuta c/o Subaru Corporation 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku Tokyo, 150-8554 / JP | [2020/12] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19176335.8 | 24.05.2019 | [2020/12] | Numéro de priorité, date | JP20180173065 | 14.09.2018 Format original publié: JP 2018173065 | [2020/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3623141 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | EN | [2020/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3623141 | Date: | 24.07.2024 | Langue: | EN | [2024/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2020 | Classification | IPC: | B29C70/34, B29D99/00 | [2020/12] | CPC: |
B29C70/34 (EP,US);
B29B11/06 (CN,KR);
B29C70/48 (CN,KR,US);
B29B11/16 (CN,KR);
B29C53/04 (KR);
B29C70/54 (CN);
B29D99/0003 (EP,US);
B32B1/00 (KR);
B32B5/26 (KR);
B29K2101/12 (US);
B29K2105/0881 (US);
B32B2260/021 (KR);
B32B2260/046 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/20] |
Précédent [2020/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VORFORMFORMVERFAHREN UND VERBUNDFORMVERFAHREN | [2020/12] | Anglais: | PREFORM SHAPING METHOD AND COMPOSITE FORMING METHOD | [2020/12] | Français: | PROCÉDÉ DE MISE EN FORME DE PRÉFORME ET PROCÉDÉ DE MISE EN FORME DE COMPOSITE | [2020/12] | Procédure d'examen | 07.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/20] | 07.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.04.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 18.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2005042410 (SAKONJO HIDEKI [JP], et al); | [X]FR2928294 (DUQUEINE RHONE ALPES [FR]); | [X]EP2233625 (TORAY INDUSTRIES [JP]); | [XA]EP2639047 (AIRBUS OPERATIONS SAS [FR]) | par le demandeur | JP2004276393 | JP2006069166 | JP2010150685 |