EP3578884 - CHAMBRE DE COMBUSTION POUR UNE TURBOMACHINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2019/50] | Inventeur(s) | 01 /
GUEZEL, Yvan, Yoann C/O SNECMA PI (AJI) Rond-point René Ravaud - Réau 77550 MOISSY CRAMAYEL CEDEX / FR | 02 /
CHAPELLE, François, Xavier SAFRAN AIRCRAFT ENGINES PI (AJI) Rond-point René Ravaud - Réau 77550 MOISSY-CRAMAYEL / FR | 03 /
LUNEL, Romain, Nicolas C/O SNECMA PI (AJI) Rond-point René Ravaud - Réau 77550 MOISSY CRAMAYEL CEDEX / FR | [2019/50] | Mandataire(s) | Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. C/o Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS 92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2020/32] | Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris / FR | ||
Précédent [2019/50] | Robert, Mathias, et al Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 66, rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 19178425.5 | 05.06.2019 | [2019/50] | Numéro de priorité, date | FR20180054962 | 07.06.2018 Format original publié: FR 1854962 | [2019/50] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3578884 | Date: | 11.12.2019 | Langue: | FR | [2019/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3578884 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | FR | [2020/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2019 | Classification | IPC: | F23R3/10, F23R3/28 | [2019/50] | CPC: |
F23R3/283 (EP,US);
F23R3/286 (CN,US);
F23R3/002 (US);
F23R3/04 (CN);
F23R3/10 (EP);
F23R3/14 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] |
Précédent [2019/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERBRENNUNGSKAMMER FÜR EINE TURBOMASCHINE | [2020/19] | Anglais: | COMBUSTION CHAMBER FOR A TURBOMACHINE | [2020/19] | Français: | CHAMBRE DE COMBUSTION POUR UNE TURBOMACHINE | [2019/50] |
Précédent [2019/50] | BRENNKAMMER FÜR EIN TURBOTRIEBWERK | ||
Précédent [2019/50] | COMBUSTION CHAMBER OF A TURBINE ENGINE | Procédure d'examen | 04.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/15] | 04.03.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/28] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.06.2019 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | DK | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | ES | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | HR | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | NL | 05.08.2020 | PL | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SE | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | BG | 05.11.2020 | NO | 05.11.2020 | GR | 06.11.2020 | IS | 05.12.2020 | PT | 07.12.2020 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 05.06.2019 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MK | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 05.06.2019 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 05.06.2019 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AT | 05.08.2020 | |
DK | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | Citations: | Recherche | [X]EP0724119 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1,3,7 * column 4, line 8 - column 5, line 5; figure 2 *; | [XAI]US2003061815 (YOUNG CRAIG DOUGLAS [US], et al) [X] 1,3,6,10 * paragraph [0025] - paragraph [0031]; figures 1,3 * * paragraph [0058] - paragraph [0059] * [A] 2,4 [I] 5,8,9; | [X]FR2928994 (SNECMA SA [FR]) [X] 1,3,6* page 5, line 20 - page 6, line 19; figure 1 * |