EP3575633 - MACHINE DE TRAITEMENT DU SOL POURVUE DE TRANSMISSION À PLUSIEURS PRISES DE FORCE ENTRE LE MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET LE DISPOSITIF DE TRAVAIL ROTATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.05.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wirtgen GmbH Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 53578 Windhagen / DE | [2019/49] | Inventeur(s) | 01 /
Berning, Christian Am Burgweiher 8 53909 Zülpich / DE | 02 /
Stinner, Tobias Am Leienweg 9 57645 Nister / DE | 03 /
Barimani, Cyrus Kantering 37 53639 Königswinter / DE | 04 /
Wilhelmi, Hardy Hähnen 3 53547 Dattenberg / DE | [2019/49] | Mandataire(s) | Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Arnulfstraße 58 80335 München / DE | [2019/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19184832.4 | 13.03.2018 | [2019/49] | Numéro de priorité, date | DE201710204336 | 15.03.2017 Format original publié: DE102017204336 | [2019/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3575633 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | DE | [2019/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3575633 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | DE | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.2019 | Classification | IPC: | F16H3/091, E01C23/088 | [2019/49] | CPC: |
F16H3/0915 (EP,CN,US);
E01C23/127 (CN);
F16H61/688 (US);
E01C23/088 (EP,CN,US);
F16H1/28 (US);
F16H57/023 (CN);
F16H57/033 (US);
F16H7/22 (US);
E01C2301/00 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] |
Précédent [2019/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BODENBEARBEITUNGSMASCHINE MIT SCHALTGETRIEBE MIT MEHREREN NEBENABTRIEBEN ZWISCHEN ANTRIEBSMOTOR UND ROTIERBARER ARBEITSVORRICHTUNG | [2019/49] | Anglais: | SOIL WORKING MACHINE WITH VARIABLE GEAR WITH A PLURALITY OF PTOýS BETWEEN DRIVE MOTOR AND ROTATABLE WORKING DEVICE | [2019/49] | Français: | MACHINE DE TRAITEMENT DU SOL POURVUE DE TRANSMISSION À PLUSIEURS PRISES DE FORCE ENTRE LE MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT ET LE DISPOSITIF DE TRAVAIL ROTATIF | [2019/49] | Procédure d'examen | 14.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/26] | 14.05.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.02.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 09.02.2021 | Taxe de délivrance payée | 09.02.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18161532.9 / EP3376067 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21169112.6 / EP3869067 | Opposition(s) | 08.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.03.2018 | AL | 05.05.2021 | CY | 05.05.2021 | CZ | 05.05.2021 | DK | 05.05.2021 | EE | 05.05.2021 | ES | 05.05.2021 | FI | 05.05.2021 | HR | 05.05.2021 | LT | 05.05.2021 | LV | 05.05.2021 | MC | 05.05.2021 | MK | 05.05.2021 | NL | 05.05.2021 | PL | 05.05.2021 | RO | 05.05.2021 | RS | 05.05.2021 | SI | 05.05.2021 | SK | 05.05.2021 | SM | 05.05.2021 | TR | 05.05.2021 | BG | 05.08.2021 | NO | 05.08.2021 | GR | 06.08.2021 | IS | 05.09.2021 | PT | 06.09.2021 | [2024/29] |
Précédent [2024/25] | HU | 13.03.2018 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 05.05.2021 | |
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 05.05.2021 | |
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/47] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | Citations: | Recherche | [A]DE1650676 (DUNLOP CO LTD); | [A]DE3600007 (BERLIN SPEZIALFAHRZEUGWERK [DD]); | [A]EP0347142 (SCARAB SALES LIMITED [GB]); | [A]DE4128832 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]); | [A]US2010018194 (KOVACH JOSEPH A [US], et al); | [A]DE102009029785 (STEINBRECHER MICHAEL [DE]); | [A]FR2983788 (JETLINE [FR]); | [AD]DE102012009310 (BOMAG GMBH [DE]); | [AD]DE102012012738 (BOMAG GMBH [DE]); | [A]DE102015210841 (DEERE & CO [US]) | par le demandeur | US5190398 | US2008173740 | DE102012009310 | DE102012012738 |