EP3583867 - CHAISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.05.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Störiko product design GmbH Godeffroystr. 40 22587 Hamburg / DE | [2019/52] | Inventeur(s) | 01 /
STÖRIKO, Andreas Godeffroystr. 40 22587 Hamburg / DE | [2019/52] | Mandataire(s) | Herrmann, Jochen Patentanwalt European Patent Attorney Königstrasse 30 70173 Stuttgart / DE | [2019/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19185687.1 | 06.07.2016 | [2019/52] | Numéro de priorité, date | DE201510112618 | 31.07.2015 Format original publié: DE102015112618 | [2019/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3583867 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | DE | [2019/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3583867 | Date: | 20.10.2021 | Langue: | DE | [2021/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.2019 | Classification | IPC: | A47C3/04, A47C3/18, A47C7/00 | [2021/21] | CPC: |
A47C3/04 (EP,US);
A47C7/563 (US);
A47C3/045 (EP,US);
A47C3/185 (EP,US);
A47C7/004 (EP,US);
A47C7/58 (US);
|
Précédent IPC [2019/52] | A47C3/04, A47C3/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] |
Précédent [2019/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | STUHL | [2019/52] | Anglais: | CHAIR | [2019/52] | Français: | CHAISE | [2019/52] | Procédure d'examen | 24.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/32] | 25.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16734720.2 / EP3337353 | Opposition(s) | 21.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.07.2016 | AL | 20.10.2021 | CY | 20.10.2021 | CZ | 20.10.2021 | DK | 20.10.2021 | EE | 20.10.2021 | ES | 20.10.2021 | FI | 20.10.2021 | HR | 20.10.2021 | IT | 20.10.2021 | LT | 20.10.2021 | LV | 20.10.2021 | MC | 20.10.2021 | MK | 20.10.2021 | NL | 20.10.2021 | PL | 20.10.2021 | RO | 20.10.2021 | RS | 20.10.2021 | SE | 20.10.2021 | SI | 20.10.2021 | SK | 20.10.2021 | SM | 20.10.2021 | TR | 20.10.2021 | BG | 20.01.2022 | NO | 20.01.2022 | GR | 21.01.2022 | IS | 20.02.2022 | PT | 21.02.2022 | IE | 06.07.2022 | LU | 06.07.2022 | [2024/29] |
Précédent [2024/23] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Précédent [2023/11] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 20.10.2021 | |
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 20.10.2021 | |
LT | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 20.10.2021 | |
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 20.01.2022 | Citations: | Recherche | [A]DE3828321 (STELTEMEIER GMBH [DE]) [A] 13* page 8, line 24 - page 9, line 16; figures 2,3 *; | [XAI]WO9959447 (STEELCASE INC [US], et al) [X] 1,2,5,6,8,12,14 * page 7, line 24 - page 8, line 5; figures 1-3,20-23 * * page 13, line 17 - page 14, line 21 * [A] 13 [I] 9; | [XI]EP1192878 (STOLL SEDUS AG [DE]) [X] 1-8 * paragraph [0010] - paragraph [0021]; figures 2-4 * [I] 9; | [XI]JP2014004353 (ITOKI CORP) [X] 1,2,5,6,8,10,11,14,15 * figures 1,3,4,7,8 * [I] 9 | par le demandeur | DE10215649 | WO2010088671 |