Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9876527 | Dossier mondial | 23.01.2018 | B2 | US2015326270 | 12.11.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | US201514790053 | 02.07.2015 | US201414213168 | 14.03.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9106315 | Dossier mondial | 11.08.2015 | B2 | US2014269859 | 18.09.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | US201414213168 | 14.03.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US10027369 | Dossier mondial | 17.07.2018 | B2 | US2018145720 | 24.05.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | US201514790053 | 02.07.2015 | US201414213168 | 14.03.2014 | US201815877294 | 22.01.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2974070 | Dossier mondial | 24.07.2019 | B1 | EP2974070 | 15.02.2017 | A4 | EP2974070 | 20.01.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | WO2014US28663 | 14.03.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3576490 | Dossier mondial | 18.10.2023 | B1 | EP3576490 | 04.12.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | EP14764640 | 14.03.2014 | WO2014US28663 | 14.03.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2014144314 | Dossier mondial | 18.09.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201361790515 | 15.03.2013 | Type | Demande antérieure | EP2974070 |