EP3576490 - UNITÉ À DISTANCE POUR COMMUNIQUER AVEC DES STATIONS DE BASE ET DES DISPOSITIFS TERMINAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/49] | UNITÉ DISTANTE POUR COMMUNIQUER AVEC DES STATIONS DE BASE ET DES APPAREILS TERMINAUX | ||
[2021/40] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.08.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.05.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.05.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.09.2024 [2024/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CommScope Technologies LLC 1100 CommScope Place SE Hickory, NC 28602 / US | [2019/49] | Inventeur(s) | 01 /
KUMMETZ, Thomas Oberes Sandfeld 17 86477 Adelsried / DE | 02 /
HANSON, Van E. 106 Brook Ridge Place Forest, VA Virginia 24551 / US | 03 /
WILLIAMSON, Michael 729 Parkridge Drive Clayton, VA Virginia 27527 / US | [2019/49] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2019/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19187753.9 | 14.03.2014 | [2019/49] | Numéro de priorité, date | US201361790515P | 15.03.2013 Format original publié: US 201361790515 P | [2019/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3576490 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3576490 | Date: | 18.10.2023 | Langue: | EN | [2023/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2019 | Classification | IPC: | H04W88/08, H04B1/525, H04B7/024, H04L5/14, H04W28/04, H04W72/12 | [2019/49] | CPC: |
H04W88/085 (EP,US);
H04B1/525 (US);
H04B1/40 (US);
H04B7/024 (US);
H04L5/14 (US);
H04W28/04 (US);
H04W72/1273 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] |
Précédent [2019/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FERNGERÄT ZUR KOMMUNIKATION MIT BASISSTATIONEN UND TERMINALGERÄTEN | [2021/40] | Anglais: | REMOTE UNIT FOR COMMUNICATING WITH BASE STATIONS AND TERMINAL DEVICES | [2019/49] | Français: | UNITÉ À DISTANCE POUR COMMUNIQUER AVEC DES STATIONS DE BASE ET DES DISPOSITIFS TERMINAUX | [2021/40] |
Précédent [2019/49] | ENTFERNTE EINHEIT ZUR KOMMUNIKATION MIT BASISSTATIONEN UND ENDGERÄTEVORRICHTUNGEN | ||
Précédent [2019/49] | UNITÉ DISTANTE POUR COMMUNIQUER AVEC DES STATIONS DE BASE ET DES APPAREILS TERMINAUX | Procédure d'examen | 20.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/26] | 20.05.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 30.06.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.10.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 05.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP14764640.0 / EP2974070 | Opposition(s) | 19.07.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.10.2023 | CZ | 18.10.2023 | DK | 18.10.2023 | EE | 18.10.2023 | ES | 18.10.2023 | HR | 18.10.2023 | IT | 18.10.2023 | LT | 18.10.2023 | LV | 18.10.2023 | NL | 18.10.2023 | PL | 18.10.2023 | RO | 18.10.2023 | RS | 18.10.2023 | SE | 18.10.2023 | SK | 18.10.2023 | SM | 18.10.2023 | BG | 18.01.2024 | NO | 18.01.2024 | GR | 19.01.2024 | IS | 18.02.2024 | PT | 19.02.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 18.10.2023 | |
CZ | 18.10.2023 | ||
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RO | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 18.10.2023 | |
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Précédent [2024/20] | NL | 18.10.2023 | |
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Précédent [2024/17] | NL | 18.10.2023 | Citations: | Recherche | [A]EP1227605 (LGC WIRELESS INC [US]) [A] 1-12 * abstract * * paragraphs [0003] - [0005] - [0008] , [0032] , [0035] , [0046] , [0048] , [0049] * * figure 1 *; | [A]US6771933 (ENG JIM [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * column 1, lines 14-54 * * column 2, lines 23-39 * * column 4, lines 37-60 * * column 5, lines 3-39 * * column 5, line 59 - column 6, line 41 * * column 8, lines 14-30 * * figures 1,2; claims 1-7 *; | [A]US2010278530 (KUMMETZ THOMAS [DE], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0056] , [0057] ** figure 8; claims 1-3 *; | [A]US2011243201 (PHILLIPS FRED WILLIAM [US], et al) [A] 1-12 * abstract * * paragraphs [0004] , [0005] , [0009] , [0016] * * claims 6,7,22,28 *; | [A]WO2012173443 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2013012225 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | US2014128089 [ ] (JANG JIWOONG [KR], et al) [ ] * abstract * * paragraphs [0035] - [0038] * * figure 1 *; | EP2733988 [ ] (LG ELECTRONICS INC [KR]) [ ] * abstract * * paragraphs [0030] , [0033] * | Examen | WO2013032259 | EP2753122 |