EP3603865 - DISQUE DE COUPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.03.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Retrait de la demande | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Albert Knebel Holding GmbH Hölzlestraße 14 + 16 72336 Balingen / DE | [2020/06] | Inventeur(s) | 01 /
Wörmann, Philipp Edith-Stein-Straße 3 33397 Rietberg / DE | 02 /
Hermbusche, Günter Strickstroot 56 33161 Hövelhof/Riege / DE | [2020/06] | Mandataire(s) | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiserstrasse 85 72764 Reutlingen / DE | [2020/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19189565.5 | 01.08.2019 | [2020/06] | Numéro de priorité, date | DE201810118959 | 03.08.2018 Format original publié: DE102018118959 | [2020/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3603865 | Date: | 05.02.2020 | Langue: | DE | [2020/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2019 | Classification | IPC: | B23D61/02, B23C5/08 | [2020/06] | CPC: |
B23D61/025 (EP);
B26D1/0006 (CN);
B23D3/02 (US);
B23C5/08 (EP);
B23C2210/326 (EP);
B23C2226/27 (EP);
B26D2001/0053 (CN)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] |
Précédent [2020/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRENNSCHEIBE | [2020/06] | Anglais: | CUTTING DISK | [2020/06] | Français: | DISQUE DE COUPE | [2020/06] | Procédure d'examen | 20.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/18] | 20.03.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.07.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE2606598 (JAEGERS LEOPOLD) [X] 1-9 * page 4, paragraph 3 - paragraph 4 * * page 6, paragraph l - page 7, paragraph 2 * * page 8, paragraph l * * figures 1,3,4,5,12 * [A] 10; | [XA]JPS61192802U (-) [X] 1-4,6-10 * the whole document * * insbesondere: * * figures 1-7 * [A] 5; | [XA]CN2293431Y (SONG ZHAOQI [CN]) [X] 1-4,6,8,9 * the whole document * * insbesondere: * * figure - * [A] 5,7,10; | [XA]GB950902 (WIGGIN & CO LTD HENRY) [X] 1-4,6-9 * page 2, line 3 - line 40 * * figure - * [A] 5,10; | [XA]US2006243115 (SAKAI HISAO [JP], et al) [X] 1-6,8-10 * paragraphs [0031] , [0032] * * paragraph [0034] - paragraph [0039] * * figures 5,8,9 * [A] 7 |