EP3609054 - MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.12.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hanon Systems 95, Sinilseo-ro Daedeok-gu Daejeon 34325 / KR | [2020/07] | Inventeur(s) | 01 /
IM, Ho Bin c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | 02 /
KIM, Ho Youn c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | 03 /
SHIN, Hyeon Jae c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | 04 /
LEE, Jae Won c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | 05 /
JUNG, Kyung Hun c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | 06 /
CHO, Seong Kook c/o Hanon Systems 95, Sinilseo-ro, Daedeok-gu 34325 Daejeon / KR | [2020/07] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [2020/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19190171.9 | 06.08.2019 | [2020/07] | Numéro de priorité, date | KR20180093498 | 10.08.2018 Format original publié: KR 20180093498 | [2020/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3609054 | Date: | 12.02.2020 | Langue: | EN | [2020/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2019 | Classification | IPC: | H02K5/10, H02K5/22, H02K11/33 | [2020/07] | CPC: |
H02K5/10 (EP);
H02K5/225 (EP,CN,KR,US);
H02K11/33 (EP,CN,KR,US);
H01R12/53 (US);
H01R12/58 (US);
H05K5/0069 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/38] |
Précédent [2020/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MOTOR | [2020/07] | Anglais: | MOTOR | [2020/07] | Français: | MOTEUR | [2020/07] | Procédure dexamen | 06.08.2019 | Requête en examen déposée [2020/07] | 12.08.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2002117914 (DOI HIROFUMI [JP], et al) [A] 1-17 * abstract *; | [A]US2016036305 (KAWATA HIROYUKI [JP], et al) [A] 1-17* abstract *; | [I]KR20170078206 (HANON SYSTEMS [KR]) [I] 1-4,9-17 * paragraphs [0024] - [0028] - [0 46]; figures 3-6 *; | [XI]US2018048218 (IM HO BIN [KR], et al) [X] 1,4,9,10,14,15,17 * figures 3--11 * [I] 2,3,5-8,11-13,16; | [XI]KR20180018282 (HANON SYSTEMS [KR]) [X] 1,4,9,10,14,15,17 * paragraphs [0038] - [0049] - [0 62] , [0063]; figures 4-12 * [I] 2,3,5-8,11-13,16 | par le demandeur | JP2005117708 |