EP3627602 - EMPILEMENT DE PILES À COMBUSTIBLE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.02.2022 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 21.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC 330 Town Center Drive, Suite 800 South Dearborn, MI 48126 / US | [2020/13] | Inventeur(s) | 01 /
Sponheimer, Arnulf Fuchsweg 5 70806 Kornwestheim / DE | 02 /
Strahl, Stephan Blumenstr. 4 92439 Bodenwöhr / DE | 03 /
Orozco Santos Coy, Julio Neuhausstr. 16 52078 Aachen / DE | 04 /
Löffler, Rolf Lorenz Ludgerring 3 41569 Rommerskirchen / DE | [2020/13] | Mandataire(s) | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Abt. NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | [2020/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19193519.6 | 26.08.2019 | [2020/13] | Numéro de priorité, date | DE201810215892 | 19.09.2018 Format original publié: DE102018215892 | [2020/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3627602 | Date: | 25.03.2020 | Langue: | DE | [2020/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3627602 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | DE | [2021/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.02.2020 | Classification | IPC: | H01M8/04007, H01M8/04119, H01M8/04223 | [2020/13] | CPC: |
H01M8/04156 (EP,US);
H01M8/2465 (CN);
H01M8/04007 (EP);
H01M8/04225 (CN);
H01M8/04253 (EP,CN,US);
H01M8/04268 (EP);
H01M8/04291 (CN,US);
H01M8/04302 (CN);
H01M8/04828 (CN);
H01M8/04843 (US);
H01M8/0485 (CN);
H01M8/0662 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/45] |
Précédent [2020/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | BRENNSTOFFZELLENSTAPEL UND VERFAHREN ZU SEINEM BETRIEB | [2020/13] | Anglais: | FUEL CELL STACK AND METHOD FOR OPERATING THE SAME | [2020/13] | Français: | EMPILEMENT DE PILES À COMBUSTIBLE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2020/13] | Procédure d'examen | 25.09.2020 | Requête en examen déposée [2020/45] | 25.09.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.02.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/12] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.08.2019 | AL | 14.04.2021 | CY | 14.04.2021 | CZ | 14.04.2021 | DK | 14.04.2021 | EE | 14.04.2021 | ES | 14.04.2021 | FI | 14.04.2021 | HR | 14.04.2021 | IT | 14.04.2021 | LT | 14.04.2021 | LV | 14.04.2021 | MC | 14.04.2021 | MK | 14.04.2021 | MT | 14.04.2021 | NL | 14.04.2021 | PL | 14.04.2021 | RO | 14.04.2021 | RS | 14.04.2021 | SE | 14.04.2021 | SI | 14.04.2021 | SK | 14.04.2021 | SM | 14.04.2021 | BG | 14.07.2021 | NO | 14.07.2021 | GR | 15.07.2021 | IS | 14.08.2021 | PT | 16.08.2021 | IE | 26.08.2021 | LU | 26.08.2021 | BE | 31.08.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 26.08.2019 | |
AL | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
MK | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IE | 26.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 26.08.2019 | |
AL | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IE | 26.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 14.04.2021 | |
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IE | 26.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IE | 26.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IE | 26.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
BE | 31.08.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 14.04.2021 | |
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
LU | 26.08.2021 | ||
Précédent [2022/18] | CZ | 14.04.2021 | |
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IS | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 14.04.2021 | |
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IS | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 14.04.2021 | |
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 14.04.2021 | |
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2022/07] | FI | 14.04.2021 | |
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/52] | FI | 14.04.2021 | |
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 14.04.2021 | |
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/50] | FI | 14.04.2021 | |
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 14.04.2021 | |
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 14.04.2021 | |
LT | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | Citations: | Recherche | [A]WO2015049533 (ISIS INNOVATION [GB]) [A] 1-15 * abstract *; | [A]GB2469522 (ENERGY CONVERSION TECHNOLOGY AS [NO]) [A] 1-15 * page 12 - page 13; figure 3 * |