13.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.10.2024 [2024/42] |
03.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.06.2024 [2024/23] |
14.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
23.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.07.2023 [2023/30] |
05.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2022 [2022/36] |
29.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2022 [2022/34] |
17.06.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.07.2022 [2022/29] |
27.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2022 [2022/25] |
29.04.2022 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 01.06.2022 [2022/22] |
22.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.05.2022 [2022/21] |
18.02.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.03.2022 [2022/12] |
11.02.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.03.2022 [2022/11] |
28.01.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.03.2022 [2022/09] |
21.01.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.02.2022 [2022/07] |
19.11.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.12.2021 [2021/51] |
12.11.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.12.2021 [2021/50] |
05.11.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.12.2021 [2021/49] |
22.10.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.11.2021 [2021/47] |
21.10.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.11.2021 [2021/46] |
25.06.2021 |
Changement - demande(s) divisionnaire(s) |
publié le 28.07.2021 [2021/30] |
21.05.2021 |
Délivrance (prévue) |
publié le 23.06.2021 [2021/25] |
17.05.2021 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
17.05.2021 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
17.05.2021 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
13.01.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
11.12.2020 |
Changement - classification |
publié le 13.01.2021 [2021/02] |
02.07.2020 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
21.02.2020 |
Premier rapport d'examen |
|
21.02.2020 |
Changement - inventeur |
publié le 25.03.2020 [2020/13] |
17.02.2020 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
07.02.2020 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
07.02.2020 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
07.02.2020 |
Requête en examen présentée |
publié le 11.03.2020 [2020/11] |
04.09.2019 |
Changement - mandataire |
|