Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.10.2024 [2024/41] |
08.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 11.09.2024 [2024/37] |
02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 04.09.2024 [2024/36] |
19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 21.08.2024 [2024/34] |
12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.08.2024 [2024/33] |
16.02.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 20.03.2024 [2024/12] |
12.02.2024 | Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) | |
12.02.2024 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
12.02.2024 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
17.10.2023 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
14.07.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
28.10.2022 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
19.07.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
29.06.2022 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
17.09.2021 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
14.09.2021 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
13.08.2021 | Premier rapport d'examen | |
23.03.2021 | Modification par le demandeur | |
21.08.2020 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 23.09.2020 [2020/39] |
21.08.2020 | Requête en examen présentée | publié le 23.09.2020 [2020/39] |
06.09.2019 | Changement - mandataire |