EP3791734 - DISPOSITIF/SYSTÈME DE SUBSTITUTION DU TABAC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 23.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2021 | Rejet de la demande | publié le 25.08.2021 [2021/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NERUDIA LIMITED Wellington House Physics Road Speke Liverpool Merseyside L24 9HP / GB | [2021/11] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2021/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19196542.5 | 10.09.2019 | [2021/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3791734 | Date: | 17.03.2021 | Langue: | EN | [2021/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2020 | Classification | IPC: | A24F40/00, A24F15/01, // A24F40/10, A24F40/60 | [2021/11] | CPC: |
A24F40/00 (EP);
A24F15/01 (EP);
A24F40/10 (EP);
A24F40/60 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RAUCHERSATZVORRICHTUNG/-SYSTEM | [2021/11] | Anglais: | SMOKING SUBSTITUTE DEVICE/SYSTEM | [2021/11] | Français: | DISPOSITIF/SYSTÈME DE SUBSTITUTION DU TABAC | [2021/11] | Procédure dexamen | 09.04.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: Examen lors du dépôt A.90(5) [2021/34] | 19.04.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP2779851 (PHILIP MORRIS PRODUCTS SA [CH]) [X] 1,3-14 * paragraph [0093] - paragraph [0098] * * paragraph [0140] - paragraph [0142]; figures 1-5,15 * [I] 2; | [XI]WO2017163044 (NICOVENTURES HOLDINGS LTD [GB]) [X] 1-9,11-14 * page 9, line 4 - page 14, line 6; figures 1-12 * [I] 10; | [I]WO2019084161 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [US]) [I] 1-14 * page 7, line 15 - page 8, line 23 * * page 26, line 23 - page 27, line 5; figures 1-19 * |