EP3798460 - TRAIN D'ENTRAÎNEMENT D'UNE ÉOLIENNE COMPRENANT UN LIMITEUR DE COUPLE, ÉOLIENNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.02.2021 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland GmbH Am Lunedeich 156 27572 Bremerhaven / DE | [2021/37] |
Précédent [2021/13] | Pour tous les Etats désignés Adwen GmbH Am Lunedeich 156 27572 Bremerhaven / DE | Inventeur(s) | 01 /
Rogg, Andreas Beselerstrasse 15a 22607 Hamburg / DE | [2021/13] | Mandataire(s) | SGRE-Association Siemens Energy Global GmbH & Co. KG SE I IM P Intellectual Property Siemenspromenade 9 91058 Erlangen / DE | [N/P] |
Précédent [2022/51] | SGRE-Association Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG Schlierseestraße 28 81539 München / DE | ||
Précédent [2021/13] | Aspacher, Karl-Georg Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19200560.1 | 30.09.2019 | [2021/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3798460 | Date: | 31.03.2021 | Langue: | EN | [2021/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3798460 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | EN | [2022/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.05.2020 | Classification | IPC: | F16D7/02, F03D15/00, F03D80/80 | [2021/13] | CPC: |
F03D15/00 (EP,CN,US);
F16D43/215 (CN,US);
F03D9/25 (CN,US);
F16D7/025 (EP,US);
F03D80/50 (EP);
F05B2230/80 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/39] |
Précédent [2021/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ANTRIEBSSTRANG EINER WINDTURBINE MIT EINEM DREHMOMENTBEGRENZER, WINDTURBINE | [2021/13] | Anglais: | DRIVE TRAIN OF A WIND TURBINE COMPRISING A TORQUE LIMITER, WIND TURBINE | [2021/13] | Français: | TRAIN D'ENTRAÎNEMENT D'UNE ÉOLIENNE COMPRENANT UN LIMITEUR DE COUPLE, ÉOLIENNE | [2021/13] | Procédure d'examen | 19.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/39] | 19.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | IT | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | [2024/28] |
Précédent [2024/26] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
IT | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/25] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Citations: | Recherche | [A]FR902901 (MALMEDIE & CO MASCHF) [A] 1,9* the whole document *; | [XA]EP1445484 (RENK AG [DE]) [X] 1,8,9,15 * abstract * [A] 2-7,10-14; | [A]EP2431714 (ZERO MAX HOLDING DK AS [DK]) [A] 1-15 * paragraphs [0047] - [0052]; figure - * | par le demandeur | EP1445484 |