EP3611109 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE SIGNAL, MODULE DE DÉTECTION D'OUVERTURE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PROGRAMME, PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'OUVERTURE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET MATÉRIAU D'EMBALLAGE D'ARTICLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.10.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 30.10.2024 [2024/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Group Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2021/30] |
Précédent [2020/08] | Pour tous les Etats désignés SONY Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KOSAKA, Hideo c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 / JP | [2020/08] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2020/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19200857.1 | 14.05.2014 | [2020/08] | Numéro de priorité, date | JP20130150834 | 19.07.2013 Format original publié: JP 2013150834 | [2020/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3611109 | Date: | 19.02.2020 | Langue: | EN | [2020/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3611109 | Date: | 06.04.2022 | Langue: | EN | [2022/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.12.2019 | Classification | IPC: | B65D25/20, A61J1/03, A61J7/00 | [2020/08] | CPC: |
B65D75/327 (EP,US);
B65D79/02 (US);
A61J1/035 (EP,US);
A61J7/0409 (EP,US);
A61J7/0418 (EP,US);
A61J7/0436 (EP,US);
A61J7/0481 (EP,US);
B65D83/04 (EP,US);
G01N27/045 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/08] | Titre | Allemand: | SIGNALVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, MODUL ZUR DETEKTION DES ÖFFNENS EINER DICHTUNG, PROGRAMM, VERFAHREN ZUR DETEKTION DES ÖFFNENS EINER DICHTUNG UND ARTIKELVERPACKUNGSMATERIAL | [2020/08] | Anglais: | SIGNAL PROCESSING DEVICE, SEAL-OPENING DETECTION MODULE, PROGRAM, SEAL-OPENING DETECTION METHOD, AND ARTICLE-PACKAGING MATERIAL | [2020/08] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE SIGNAL, MODULE DE DÉTECTION D'OUVERTURE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, PROGRAMME, PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'OUVERTURE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET MATÉRIAU D'EMBALLAGE D'ARTICLE | [2020/08] | Procédure d'examen | 01.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/08] | 31.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 23.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 23.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP14825979.9 / EP3023349 | Opposition(s) | 10.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.05.2014 | AL | 06.04.2022 | AT | 06.04.2022 | CY | 06.04.2022 | CZ | 06.04.2022 | DK | 06.04.2022 | EE | 06.04.2022 | ES | 06.04.2022 | FI | 06.04.2022 | HR | 06.04.2022 | IT | 06.04.2022 | LT | 06.04.2022 | LV | 06.04.2022 | MC | 06.04.2022 | MK | 06.04.2022 | MT | 06.04.2022 | NL | 06.04.2022 | PL | 06.04.2022 | RO | 06.04.2022 | RS | 06.04.2022 | SE | 06.04.2022 | SI | 06.04.2022 | SK | 06.04.2022 | SM | 06.04.2022 | TR | 06.04.2022 | IE | 14.05.2022 | LU | 14.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | BG | 06.07.2022 | NO | 06.07.2022 | GR | 07.07.2022 | IS | 06.08.2022 | PT | 08.08.2022 | [2024/44] |
Précédent [2024/29] | HU | 14.05.2014 | |
AL | 06.04.2022 | ||
AT | 06.04.2022 | ||
CY | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
IT | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
MK | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
TR | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2024/25] | HU | 14.05.2014 | |
AL | 06.04.2022 | ||
AT | 06.04.2022 | ||
CY | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
IT | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
MK | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CY | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
IT | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
MK | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CY | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
IT | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
IT | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
IE | 14.05.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 06.04.2022 | |
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AT | 06.04.2022 | |
DK | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
LU | 14.05.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 06.04.2022 | |
DK | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
NO | 06.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/44] | NL | 06.04.2022 | Citations: | Recherche | [XI]US4617557 (GORDON RICHARD E [US]) [X] 1-4,7,8,12-16 * figures 1-8 * * column 3, line 15 - column 7, line 40 * [I] 5,6,9-11; | [XI]US5412372 (PARKHURST LARRY E [US], et al) [X] 1-4,6-8,12-16 * figures 1, 6, 8, 10 * * column 9, line 8 - line 62 * * column 11, line 41 - line 58 * * column 13, line 33 - line 43 * * column 13, line 60 - line 62 *[I] 5,9-11; | [XI]WO9604881 (LOIDL RUDOLF [AT]) [X] 1-4,6-8,12-16 * figures 1, 3-5 * * page 4, line 25 - page 6, line 32 * * page 9, line 1 - line 2 * * page 10, line 1 - line 23 * [I] 5,9-11 | par le demandeur | US7772974 |