EP3636469 - DISPOSITIF D'ADMISSION D'AIR POUR UNE UNITÉ DE CLIMATISATION D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.06.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.10.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.03.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | [2021/29] |
Précédent [2020/16] | Pour tous les Etats désignés DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | Inventeur(s) | 01 /
FERRARESE, Claudio Frazione Masio 24 I-10046 POIRINO (Torino) / IT | 02 /
CARBONE, Andrea Frazione Masio 24 I-10046 POIRINO (Torino) / IT | [2020/16] | Mandataire(s) | Vanzini, Christian, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [2020/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19201378.7 | 04.10.2019 | [2020/16] | Numéro de priorité, date | IT20180009234 | 08.10.2018 Format original publié: IT201800009234 | [2020/16] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3636469 | Date: | 15.04.2020 | Langue: | EN | [2020/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3636469 | Date: | 21.07.2021 | Langue: | EN | [2021/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2020 | Classification | IPC: | B60H1/00 | [2020/16] | CPC: |
B60H1/00685 (EP);
B60H1/00864 (US);
B60H1/00485 (US);
B60H1/00849 (EP);
B60H1/248 (US);
B60H1/26 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/46] |
Précédent [2020/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | LUFTEINLASSVORRICHTUNG FÜR KLIMATISIERUNGSEINHEIT EINES FAHRZEUGS | [2020/16] | Anglais: | AIR INTAKE DEVICE FOR AN AIR CONDITIONING UNIT OF A VEHICLE | [2020/16] | Français: | DISPOSITIF D'ADMISSION D'AIR POUR UNE UNITÉ DE CLIMATISATION D'UN VÉHICULE | [2020/16] | Procédure d'examen | 05.10.2020 | Requête en examen déposée [2020/46] | 05.10.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.02.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.06.2021 | Taxe de délivrance payée | 15.06.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.06.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.04.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.10.2019 | AL | 21.07.2021 | AT | 21.07.2021 | CY | 21.07.2021 | CZ | 21.07.2021 | DK | 21.07.2021 | EE | 21.07.2021 | FI | 21.07.2021 | HR | 21.07.2021 | IT | 21.07.2021 | LT | 21.07.2021 | LV | 21.07.2021 | MC | 21.07.2021 | MK | 21.07.2021 | MT | 21.07.2021 | NL | 21.07.2021 | PL | 21.07.2021 | RO | 21.07.2021 | RS | 21.07.2021 | SE | 21.07.2021 | SI | 21.07.2021 | SK | 21.07.2021 | SM | 21.07.2021 | IE | 04.10.2021 | LU | 04.10.2021 | BG | 21.10.2021 | NO | 21.10.2021 | GR | 22.10.2021 | BE | 31.10.2021 | IS | 21.11.2021 | PT | 22.11.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 21.07.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
MK | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 21.07.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 21.07.2021 | |
DK | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 21.07.2021 | |
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | Citations: | Recherche | [A]EP0656272 (PEUGEOT [FR], et al) [A] 1-11 * column 4, line 30 - column 5, line 49; figure - *; | [A]JPH09226348 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-11 * abstract *; | [A]DE19832337 (BEHR GMBH & CO [DE]) [A] 1-11 * paragraph [0019]; figure - *; | [A]FR2878469 (VALEO CLIMATISATION SA [FR]) [A] 1-11 * page 14, line 1 - line 12; figure - *; | [A]FR2920044 (VALEO SYSTEMES THERMIQUES [FR]) [A] 8,9 * page 8, line 28 - page 9, line 28; figure - *; | [A]DE102014102146 (HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL [KR]) [A] 8,9* paragraph [0030]; figure - * |