EP3677139 - EMPEIGNE POUR ARTICLE DE CHAUSSURE COMPORTANT UNE CONFIGURATION AUXÉTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.05.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nike Innovate C.V. Dutch Partnership One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2020/28] | Inventeur(s) | 01 /
Farris, Bryan N. c/o Nike, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | 02 /
Gheorghian, Petre c/o Nike, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2020/28] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2020/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19201738.2 | 18.07.2016 | [2020/28] | Numéro de priorité, date | US201514817501 | 04.08.2015 Format original publié: US201514817501 | [2020/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3677139 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3677139 | Date: | 10.11.2021 | Langue: | EN | [2021/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.06.2020 | Classification | IPC: | A43B23/02 | [2020/28] | CPC: |
A43B23/0205 (EP,US);
A43B23/027 (US);
A43B23/0245 (EP,US);
A43B23/026 (US);
A43B23/0265 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] |
Précédent [2020/28] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | OBERTEIL FÜR SCHUHWERK MIT AUXETISCHER KONFIGURATION | [2020/28] | Anglais: | UPPER FOR AN ARTICLE OF FOOTWEAR WITH AUXETIC CONFIGURATION | [2020/28] | Français: | EMPEIGNE POUR ARTICLE DE CHAUSSURE COMPORTANT UNE CONFIGURATION AUXÉTIQUE | [2020/28] | Procédure d'examen | 08.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/07] | 08.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2021 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.10.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP16745007.1 / EP3331394 | Opposition(s) | 11.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.07.2016 | AL | 10.11.2021 | AT | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | ES | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | NL | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | IE | 18.07.2022 | LU | 18.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | [2024/25] |
Précédent [2024/23] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 18.07.2022 | ||
LU | 18.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 18.07.2022 | ||
LU | 18.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 18.07.2022 | ||
LU | 18.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Précédent [2023/26] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 18.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 18.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Précédent [2023/11] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 10.11.2021 | |
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Citations: | Recherche | [A]US2008011021 (STARBUCK MICHAEL [GB], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]WO2010125397 (GLOBAL COMPOSITES GROUP [GB], et al) [A] 1-9* the whole document *; | [A]US2014101816 (TORONJO ALAN [US]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]WO2015019451 (ASICS CORP [JP]) [A] 1-9 * the whole document * |