EP3747505 - MODULE DE RÉCEPTEUR À TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR COMMUNICATION SANS FIL À L'AIDE D'UN DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cairdac Centre D'Affaires Renaissance - BÂT. D 8, rue de la Renaissance 92160 Antony / FR | [2021/07] |
Précédent [2020/50] | Pour tous les Etats désignés Cairdac 8 Rue de la Renaissance 92160 Antony / FR | Inventeur(s) | 01 /
MAKDISSI, Alaa 57 rue de Montreuil 75011 Paris / FR | 02 /
NGUYEN-DINH, An 3 rue de la petite entente 37520 La Riche / FR | [2020/50] | Mandataire(s) | Dupuis-Latour, Dominique, et al Bardehle Pagenberg SPE SAS SO Square Opéra 5, rue Boudreau 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2020/50] | Dupuis-Latour, Dominique, et al Bardehle Pagenberg SO Square Opéra 5, rue Boudreau 75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 19201967.7 | 08.10.2019 | [2020/50] | Numéro de priorité, date | US201916434167 | 06.06.2019 Format original publié: US201916434167 | [2020/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3747505 | Date: | 09.12.2020 | Langue: | EN | [2020/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3747505 | Date: | 17.03.2021 | Langue: | EN | [2021/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.2020 | Classification | IPC: | A61N1/372, A61N1/378, H01L21/8238 | [2020/50] | CPC: |
A61N1/37276 (EP);
A61N1/36542 (US);
A61N1/37223 (EP);
A61N1/3785 (US);
A61N1/3787 (EP,US);
A61N1/3756 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Titre | Allemand: | EMPFÄNGERMODUL MIT EXTREM NIEDRIGER LEISTUNG FÜR DRAHTLOSE KOMMUNIKATION DURCH EINE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE VORRICHTUNG | [2020/50] | Anglais: | ULTRA-LOW POWER RECEIVER MODULE FOR WIRELESS COMMUNICATION BY AN IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE | [2020/50] | Français: | MODULE DE RÉCEPTEUR À TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR COMMUNICATION SANS FIL À L'AIDE D'UN DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTABLE | [2020/50] | Procédure d'examen | 16.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/50] | 16.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2021 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.12.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/08] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.10.2019 | AL | 17.03.2021 | AT | 17.03.2021 | CY | 17.03.2021 | CZ | 17.03.2021 | DK | 17.03.2021 | EE | 17.03.2021 | ES | 17.03.2021 | FI | 17.03.2021 | HR | 17.03.2021 | LT | 17.03.2021 | LV | 17.03.2021 | MC | 17.03.2021 | MK | 17.03.2021 | MT | 17.03.2021 | NL | 17.03.2021 | PL | 17.03.2021 | RO | 17.03.2021 | RS | 17.03.2021 | SE | 17.03.2021 | SI | 17.03.2021 | SK | 17.03.2021 | SM | 17.03.2021 | TR | 17.03.2021 | BG | 17.06.2021 | NO | 17.06.2021 | GR | 18.06.2021 | IS | 17.07.2021 | PT | 19.07.2021 | LU | 08.10.2021 | BE | 31.10.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
TR | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 17.03.2021 | |
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/43] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 17.03.2021 | |
NO | 17.06.2021 | Citations: | Recherche | [A]US6476637 (BROWNLOW MICHAEL JAMES [GB], et al); | [Y]US2006149340 (KARUNASIRI RANKIRI T [US]); | [A]US2011133839 (BREKELMANS JOHANNES HUBERTUS ANTONIUS [NL]); | [A]EP2441491 (SORIN CRM SAS [FR]); | [A]US2015213180 (HERBERHOLZ RAINER [GB]); | [Y]KR20180000091 (UNIV CHOSUN IACF [KR]); | [A]CN106356924B | par le demandeur | US2009171408 | US8788035 | US8923795 | US2016067490 | US2017151429 | WO2018122244 | WO2019001829 |