EP3816413 - RÉGULATION DE PRESSION POUR PROCESSUS CYCLIQUE FERMÉ À EFFET JOULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2022 | Demande réputée retirée | publié le 13.04.2022 [2022/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2021/18] | Inventeur(s) | 01 /
Graeber, Carsten Eifelweg 7 91056 Erlangen / DE | 02 /
Juretzek, Uwe Wenzelstraße 43 91058 Erlangen / DE | [2021/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19206843.5 | 04.11.2019 | [2021/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3816413 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | DE | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.05.2020 | Classification | IPC: | F01K25/00, F01K13/00, F01K13/02, F02C1/10 | [2021/18] | CPC: |
F01K25/00 (EP,KR,US);
F01K13/00 (EP,US);
F01K13/02 (EP,KR,US);
F02C1/10 (EP,KR,US);
F02C6/16 (EP,KR,US);
F05D2270/301 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRUCKREGELUNG FÜR GESCHLOSSENE JOULE-KREISPROZESSE | [2021/18] | Anglais: | PRESSURE CONTROL FOR CLOSED JOULE CIRCUIT PROCESSES | [2021/18] | Français: | RÉGULATION DE PRESSION POUR PROCESSUS CYCLIQUE FERMÉ À EFFET JOULE | [2021/18] | Procédure dexamen | 06.11.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/15] | 26.11.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/15] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2021 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US5131231 (TRIMBLE STEVEN W [US], et al); | [XA]JPH0868341 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]JP2003056312 (KOBE STEEL LTD); | [A]DE102010034231 (DAIMLER AG [DE]); | [XA]US2014053560 (SIMPKIN WILLIAM EDWARD [US]); | [A]EP2808500 (SIEMENS AG [DE]) |