EP3629513 - SONDAGE DU CANAL DE TRANMISSION EN UTILISANT DES CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES DES SIGNAUX DE SONDAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/14] | SONDAGE DU CANAL DE TRANMISSION EN UTILISANT DES CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES DES SIGNAUX DE SONDAGE | ||
[2020/16] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2020/14] | Inventeur(s) | 01 /
Dahlman, Erik Scheelegatan 3 11223 Stockholm / SE | 02 /
Jading, Ylva Scheelegatan 3 11223 Stockholm / SE | 03 /
Parkvall, Stefan Hermelinstigen 24 16757 Bromma / SE | [2020/14] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2020/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19207512.5 | 16.06.2008 | [2020/14] | Numéro de priorité, date | US20070954734P | 08.08.2007 Format original publié: US 954734 P | [2020/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3629513 | Date: | 01.04.2020 | Langue: | EN | [2020/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3629513 | Date: | 19.05.2021 | Langue: | EN | [2021/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.02.2020 | Classification | IPC: | H04L5/00, H04L25/02, H04L27/26 | [2020/14] | CPC: |
H04L27/2613 (EP,US);
H04L25/0226 (EP,US);
H04L5/0048 (EP,US);
H04L5/0051 (US);
H04L5/0091 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2020/14] | Titre | Allemand: | KANALSONDIERUNG UNTER VERWENDUNG VERSCHIEDENER KONFIGURATIONEN DER KANALSONDIERUNGSSIGNALE | [2021/13] | Anglais: | CHANNEL SOUNDING USING MULTIPLE SOUNDING SIGNAL CONFIGURATIONS | [2020/14] | Français: | SONDAGE DU CANAL DE TRANMISSION EN UTILISANT DES CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES DES SIGNAUX DE SONDAGE | [2021/13] |
Précédent [2020/14] | KANALSONDIERUNG UNTER VERWENDUNG VERSCHIEDENER KONFIGURATIONEN DER KANALSONDIERUNGSSIGNALE | ||
Précédent [2020/14] | SONDAGE DU CANAL DE TRANMISSION EN UTILISANT DES CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES DES SIGNAUX DE SONDAGE | Procédure d'examen | 06.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/14] | 01.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 13.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08761071.3 / EP2176999 | EP17164687.0 / EP3206328 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21165438.9 / EP3860034 | EP23187726.7 / EP4239940 | Opposition(s) | 22.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.06.2008 | CY | 19.05.2021 | CZ | 19.05.2021 | EE | 19.05.2021 | HR | 19.05.2021 | LT | 19.05.2021 | LV | 19.05.2021 | MC | 19.05.2021 | MT | 19.05.2021 | SI | 19.05.2021 | SK | 19.05.2021 | LU | 16.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | BG | 19.08.2021 | GR | 20.08.2021 | IS | 19.09.2021 | PT | 20.09.2021 | [2024/42] |
Précédent [2023/33] | HU | 16.06.2008 | |
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2023/24] | CY | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/34] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/21] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/18] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
LU | 16.06.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | CZ | 19.05.2021 | |
EE | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 19.05.2021 | |
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | HR | 19.05.2021 | |
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | HR | 19.05.2021 | |
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | HR | 19.05.2021 | |
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | LT | 19.05.2021 | |
BG | 19.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | LT | 19.05.2021 | Citations: | Recherche | [A]US2004170157 (KIM JAE-YOEL [KR], et al) [A] 1-24 * abstract * * paragraph [0010] * * paragraphs [0027] - [0030] * * paragraphs [0033] - [0039] * * paragraphs [0060] - [0063] * * paragraphs [0072] - [0074] * * paragraphs [0084] - [0092] * * claims 1-18 ** figures 1,4-16 *; | [XA] - LG ELECTRONICS, "Further considerations on UL sounding RS", 3GPP DRAFT; R1-072341, Kobe, Japan, (20070502), vol. RAN WG1, no. 49, XP050106070 [X] 1,7,13,19 * Sections 1-4. * [A] 2-6,8-12,14-18,20-24 | [XA] - LG ELECTRONICS, "Further considerations on UL sounding RS", 3GPP DRAFT; R1-072876, Orlando, USA, (20070620), vol. RAN WG1, no. 49bis, XP050106555 [X] 1,7,13,19 * Sections 1-4. * [A] 2-6,8-12,14-18,20-24 | [XA] - MOTOROLA, "Considerations and Recommendations for UL Sounding RS", 3GPP DRAFT; R1-072688, Orlando, USA, (20070620), vol. RAN WG1, no. 49bis, XP050106382 [X] 1,7,13,19 * Sections 1-8. * [A] 2-6,8-12,14-18,20-24 | par le demandeur | US20070954734 |